M Jean-Michel GUICHERD
Président du conseil d`administration de CUMA DU PALUEL
M Jean-Michel GUICHERD a 57 ans ( naissance en 1966), est Président du conseil d`administration de la société CUMA DU PALUEL
M Jean-Michel GUICHERD peut être contacté au siège de la société CUMA DU PALUEL par courrier à l'adresse CUMA DU PALUEL MAIRIE 73240 AVRESSIEUX FRANCE, par téléphone au 04Â 76Â 37Â 05Â 09
La société CUMA DU PALUEL est principalement dirigée par M Jean-Michel GUICHERD qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Location et location-bail de machines et équipements agricoles ,location de machines agricoles, location d'équipements agricoles, loueur de machines agricoles, loueur d'équipement agricole, location-bail de machines agricoles, location-bail d'équipements agricoles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7731Z (Location et location-bail de machines et équipements agricoles), les activités sont :
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles
- la location et la location-bail de machines et équipements pour l'agriculture et la sylviculture, sans opérateur :
- location des biens compris rangés dans la sous-classe 28.30Z (par exemple tracteurs agricoles, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la location de machines et équipements pour l'agriculture et la sylviculture, avec opérateur (cf01.61Z, 02.40Z)
- la location de tondeuses à gazon et d'outils à main (cf77.29Z)
La société CUMA DU PALUEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/01/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38043330000015.
- M Albert ARTHAUD-BERTHET, Administrateur (1954) depuis le 17 mai 2012
- M Emmanuel GUICHERD, Administrateur (1982) depuis le 17 mai 2012
- M Gerard BAZIN, Administrateur (1962) depuis le 17 mai 2012
- M Jean-Michel GUICHERD, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 17 mai 2012
- M Julien CATTAUD, Administrateur (1978) depuis le 17 mai 2012
- MME Elisabeth BRET-VITTOZ, Administrateur (1955) depuis le 17 mai 2012
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société CUMA DU PALUEL est de 57 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean GUICHERD, Président (1966) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CUMA DU PALUEL | |
Entrepreneurs individuels | CUMA DU PALUEL | |
Identifiant de l'entreprise | 380433300 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | MAIRIE 73240 AVRESSIEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 04 octobre 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 04 octobre 1990 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 7731Z : Location et location-bail de machines et équipements agricoles | |
Activité principale de l'entreprise | 7731Z : Location et location-bail de machines et équipements agricoles | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail de machines et équipements agricoles | |
Synonyme | location de machines agricoles, location d'équipements agricoles, loueur de machines agricoles, loueur d'équipement agricole, location-bail de machines agricoles, location-bail d'équipements agricoles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38043330000015 | CUMA DU PALUEL MAIRIE 73240 AVRESSIEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 Ã 12:00 et de 13:30 Ã 17:00
Président du conseil d'administration : GUICHERD Jean-Michel Administrateur : BAZIN Gérard Administrateur : ARTHAUD-BERTHET Albert François Administrateur : COSTERG Elisabeth Marie en fonction le 15 Mai 2012 Administrateur : CATTAUD Julien Philippe en fonction le 15 Mai 2012 Administrateur : GUICHERD Emmanuel en fonction le 15 Mai 2012