MME Sylvie SPINNER FRAITAG
Gérant de CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU
MME Sylvie SPINNER FRAITAG a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Gérant de la société CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU
MME Sylvie SPINNER FRAITAG peut être contacté au siège de la société CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU par courrier à l'adresse CABINET DE PATHOLOGIE ATHURIN MOREAU 35 37 A 35 AVENUE MATHURIN MOREAU 75019 PARIS FRANCE, par téléphone au 0142497800
La société CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU est principalement dirigée par MME Sylvie SPINNER FRAITAG qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités des médecins spécialistes ,médecin spécialiste, angiologue, cardiologue, cancérologue, oncologue, dermatologue, diabétologue, gastro-entérologue, gynécologue, obstétricien, neurologue, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, ORL, pneumologue, rhumatologue, urologue, plannin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8622C (Autres activités des médecins spécialistes), les activités sont :
- Autres activités des médecins spécialistes
- les consultations et les soins dispensés par les médecins spécialistes
Mais sont exclues les activités :
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (cf86.22A)
- les consultations et les soins dispensés par les chirurgiens (cf86.22B)
La société CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/03/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38127255800028.
- M Cam RIVET, Gérant (1967) depuis le 25 avril 2017
- MME Benedicte BALLOY, Gérant (1955) depuis le 01 janvier 2000
- MME Caroline LACOSTE, Gérant (1980) depuis le 25 avril 2017
- MME Francoise LUQUET, Gérant (1958) depuis le 01 janvier 2000
- MME Isabelle MICHAU, Gérant (1958) depuis le 01 janvier 2000
- MME Sylvie SPINNER FRAITAG, Gérant (1957) depuis le 01 janvier 2000
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU est de 62 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Cam RIVET, Associé-gérant (1967) du 01 janvier 2000 au 25 avril 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU | |
Entrepreneurs individuels | CABINET DE PATHOLOGIE %ATHURIN MOREAU | |
Identifiant de l'entreprise | 381272558 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 35 AV MATHURIN MOREAU 75019 PARIS 19 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 janvier 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de médecins | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8622C : Autres activités des médecins spécialistes | |
Activité principale de l'entreprise | 8622C : Autres activités des médecins spécialistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Autres activités des médecins spécialistes | |
Synonyme | médecin spécialiste, angiologue, cardiologue, cancérologue, oncologue, dermatologue, diabétologue, gastro-entérologue, gynécologue, obstétricien, neurologue, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, ORL, pneumologue, rhumatologue, urologue, plannin |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 00897 Services interentreprises de médecine du travail
nomination de l'Associé gérant : Lacoste, Caroline
Associé gérant partant : Lacoste, Caroline ; modification de l'Associé Cavelier, nom d'usage : Balloy, Benedicte
modification du Pr̮̩sident Moulonguet, nom d'usage : Michau, Isabelle ; modification du Directeur g̮̩n̮̩ral Le Thai, nom d'usage : Rivet, Cam Chau ; modification du Directeur g̮̩n̮̩ral d̮̩l̮̩gu̮̩ Plantier, nom d'usage : Luquet, Francoise ; modification du Directeur g̮̩n̮̩ral d̮̩l̮̩gu̮̩ Spinner Fraitag, Sylvie ; modification du Directeur g̮̩n̮̩ral d̮̩l̮̩gu̮̩ Cherif, Khadija ; Associ̮̩ partant : Cherif, Khadija