MME Florence ROCLE
Administrateur de TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE
MME Florence ROCLE a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Administrateur de la société TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE
MME Florence ROCLE peut être contacté au siège de la société TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE par courrier à l'adresse TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE 89 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01 47 78 21 21 ou par fax au 01 47 78 33 40
La société TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE est principalement dirigée par MME Florence ROCLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/08/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38163757800059.
- M Marc CHOUSSAT, Président (1962) depuis le 25 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M Alain CEDELLE, Administrateur (1944) du 03 avril 2007 au 21 avril 2009
- M Florence ROCLE, Administrateur (1971) du 17 avril 2007 au 28 octobre 2008
- M Frederic BAUDEAU, Administrateur (1966) du 11 avril 2006 au 03 avril 2007
- M Gerard BENKIMOUN, Administrateur (1958) du 24 février 2004 au 16 février 2013
- M Jean-Noel MEARY, Président du conseil d`administration (1949) du 24 février 2004 au 03 avril 2007
- M Jerome ILLOUZ, Administrateur (1966) du 03 avril 2007 au 02 juillet 2011
- M Jerome ILLOUZ, Président du conseil d`administration (1966) du 28 octobre 2008 au 02 juillet 2011
- M Michel ROBINET, Administrateur (1943) du 24 février 2004 au 03 avril 2007
- M Philippe ENXERIAN, Président du conseil d`administration (1967) du 02 juillet 2011 au 07 août 2012
- M Stephane HIS, Président (1969) du 07 août 2012 au 25 juin 2016
- M Stephen SIEGEL, Administrateur (1976) du 02 juillet 2011 au 16 février 2013
- MME Alexandra GUEDJ, Administrateur (1972) du 21 avril 2009 au 16 février 2013
- MME Aude AMROUCHE, Administrateur (1964) du 21 avril 2009 au 15 mai 2010
- MME Christine REY, Administrateur (1960) du 15 mai 2010 au 02 juillet 2011
- MME Florence ROCLE, Administrateur (1971) du 03 avril 2007 au 21 avril 2009
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 juin 2016
- ERNST YOUNG ET AUTRES - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
- AUDITEX - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE, Commissaire aux comptes suppléant du 01 août 2015 au 25 juin 2016
89 AV LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS 16
Téléphone : 01 47 78 21 21 Société
TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 381637578 | |
Numéro interne du siège | 00059 | |
Adresse | 89 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 11 mai 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 38 112,25 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 14 mars 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 121 725,00 | |
Résultat net | -3 440,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 887 787 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 193 199 |
Placement | 694 588 |
Total Actif | 1 887 787 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -77 848 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 32 362 |
Dette | 1 933 274 |
Total Passif | 1 887 787 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 121 725 |
Produit d'exploitation | 167 726 |
Charge d'exploitation | 167 655 |
Résultat d'exploitation | 71 |
Produit financier net | 9 621 |
Charge financière | 13 132 |
Résultat financier | -3 511 |
Résultat courrant | -3 440 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -3 440 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38163757800059 | TECHNIP OFFSHORE WIND FRANCE 89 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Conception et/ou la fourniture d'éléments d'ateliers flexibles automatisés Reconfigurables.