M Mario DETAMMAECKER
Gérant de SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE
M Mario DETAMMAECKER a 66 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE
M Mario DETAMMAECKER peut être contacté au siège de la société SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE par courrier à l'adresse SOCIETE DES ENROBES DE L AUBE 10600 BARBEREY ST SULPICE FRANCE
La société SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE est principalement dirigée par M Mario DETAMMAECKER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2399Z (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.), les activités sont :
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
- la fabrication de garnitures de friction et de pièces non montées pour ces garnitures à base de substances minérales ou de cellulose
- la fabrication de fils et de tissus, de feutres et de produits divers en amiante et autres matières minérales similaires
- la fabrication de matières minérales isolantes :
- laines de laitier, laines de roche et laines minérales similaires
- vermiculite expansée, argiles expansées
- produits minéraux similaires à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son
- la fabrication de corindon artificiel
- la fabrication de produits asphaltés et bitumineux
- la fabrication de fibres de carbone et de graphites et de produits constitués de ces fibres (à l'exception des électrodes et des applications électriques)
- la fabrication d'articles en substances minérales diverses, par exemple en mica, en tourbe, en graphite, etc.
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/06/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38218185700022.
- M Mario DETAMMAECKER, Gérant (1958) depuis le 01 juin 2016
- M Pascal CARDON, Gérant (1970) depuis le 02 juin 2015
- M Xavier BOUCHE-MICHEL, Gérant non associé (1968) depuis le 14 février 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE est de 59 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard SALA, Gérant (1962) du 09 mai 2006 au 19 février 2008
- M Bruno LAFFAIRE, Gérant (1958) du 09 janvier 2014 au 17 novembre 2015
- M Eric HARDY, Gérant (1964) du 25 septembre 2012 au 02 décembre 2014
- M Gilbert JACQUOT, Gérant (1955) du 28 septembre 2009 au 09 janvier 2014
- M Jean-Pierre GUERIN, Co-gérant (1948) du 28 septembre 2009 au 25 septembre 2012
- M Jean-Pierre THOLLARD, Gérant (1954) du 20 avril 2004 au 14 février 2017
- M Mario DETAMMEACKER, Gérant (1958) du 17 novembre 2015 au 01 juin 2016
- M Thierry KLOTZ, Co-gérant (1967) du 19 février 2008 au 28 septembre 2009
- M Thierry KLOTZ, Gérant (1967) du 28 septembre 2009 au 02 juin 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DES ENROBES DE L'AUBE | |
Identifiant de l'entreprise | 382181857 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 10600 BARBEREY SAINT SULPICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juin 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 11 228 000,00 | |
Résultat net | 28 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6820B | |
Première activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | |
Synonyme | fabricant de produits minéraux, fabricant de produits minéraux non métalliques | |
Principal | fabricant de produits minéraux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 167 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 164 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 2 853 000 |
Stock | 662 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 767 000 |
Placement | 423 000 |
Total Actif | 5 020 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 79 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 6 000 |
Dette | 4 935 000 |
Total Passif | 5 020 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 228 000 |
Produit d'exploitation | 11 230 000 |
Charge d'exploitation | 10 681 000 |
Résultat d'exploitation | 549 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 130 000 |
Résultat financier | -130 000 |
Résultat courrant | 42 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 28 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38218185700022 | SOCIETE DES ENROBES DE L AUBE 10600 BARBEREY ST SULPICE FRANCE |
38218185700030 | SOCIETE DES ENROBES DE L AUBE LIEU-DIT LA CROIX SAINTE MARGUER ZONE INDUSTRIELLE 10260 ST PARRES LES VAUDES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 73 15 08 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-troyes.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Véronique
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30 du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01558 Industries céramiques
- 00044 Industries chimiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01732 Métallurgie Yonne
- 01492 Production des papiers cartons OETAM
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Co-Gérant : KLOTZ Thierry Joseph. Co-Gérant : THOLLARD Jean-Pierre Jacques. Co-Gérant : HALTEBOURG Patrice Angel Paul. Co-Gérant : SALA Bernard Régis.
Co-Gérant : GUERIN Jean-Pierre Co-Gérant : JACQUOT Gilbert Co-Gérant : KLOTZ Thierry Joseph Co-Gérant : THOLLARD Jean-Pierre Jacques
Co-Gérant : HARDY Eric, Claude Co-Gérant : JACQUOT Gilbert Co-Gérant : KLOTZ Thierry, Joseph Co-Gérant : THOLLARD Jean-Pierre, Jacques
Gérant : HARDY Eric, Claude Gérant : KLOTZ Thierry, Joseph Gérant : THOLLARD Jean-Pierre, Jacques Gérant : LAFFAIRE Bruno
Gérant : KLOTZ Thierry, Joseph Gérant : THOLLARD Jean-Pierre, Jacques Gérant : LAFFAIRE Bruno
Gérant : THOLLARD Jean-Pierre, Jacques Gérant : LAFFAIRE Bruno Gérant : CARDON Pascal
Gérant : THOLLARD Jean-Pierre, Jacques Gérant : CARDON Pascal Gérant : DETAMMEACKER Mario
Gérant : CARDON Pascal ; Gérant : DETAMMAECKER Mario ; Gérant non associé : BOUCHÃ-MICHEL Xavier, René, Claude