MME Michele GUERINOS
Gérant de SUPERBIKE
MME Michele GUERINOS a 63 ans ( naissance en 1959), elle est Gérant de la société SUPERBIKE
MME Michele GUERINOS peut être contacté au siège de la société SUPERBIKE par courrier à l'adresse SUPERBIKE LES ESPALUNS III LES ESPALUNS 83160 LA VALETTE DU VAR , par téléphone au 0494420266
La société SUPERBIKE est principalement dirigée par MME Michele GUERINOS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce et réparation de motocycles ,vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4540Z (Commerce et réparation de motocycles), les activités sont :
- Commerce et réparation de motocycles
- le commerce de gros et de détail de motocycles, y compris les vélomoteurs et les cyclomoteurs ainsi que les moto-neige
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de motocycles (y compris par des intermédiaires et par correspondance)
- l'entretien et la réparation de motocycles
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf46.49Z)
- le commerce de détail de bicyclettes et de pièces et d'accessoires (cf47.64Z)
- la location de motocycles (cf77.39Z)
- la réparation et l'entretien de bicyclettes (cf95.29Z)
La société SUPERBIKE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/06/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38222206500023.
- M Philippe MICHEL, Gérant (1954) depuis le 06 octobre 2009
- MME Michele GUERINOS, Gérant (1959) depuis le 22 juillet 2008
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SUPERBIKE est de 66 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe MICHEL, Co-gérant (1954) du 02 décembre 2003 au 06 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 octobre 2020 : MICHEL PHILIPPE nom d'usage : MICHEL n'est plus gérant. MICHEL PHILIPPE nom d'usage : MICHEL devient président. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS n'est plus gérant. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS devient directeur général)
- 17 janvier 2021 : MICHEL Mélanie Marie-Françoise nom d'usage : CHABOSSEAU devient directeur général)
- 27 avril 2022 : MICHEL PHILIPPE nom d'usage : MICHEL n'est plus président. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS n'est plus directeur général. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS devient président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SUPERBIKE | |
Entrepreneurs individuels | SUPERBIKE | |
Identifiant de l'entreprise | 382222065 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | LES ESPALUNS 83160 LA VALETTE DU VAR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 octobre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 4 026 000,00 | |
Résultat net | 52 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale de l'entreprise | 4540Z : Commerce et réparation de motocycles | |
Activité principale au registre des métiers | 4540ZP | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce et réparation de motocycles | |
Synonyme | vendeur de deux roues, vendeur de scooters, vendeur de motos, vendeur de mobylettes | |
Principal | vendeur de motos |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 166 000 |
Immobilisation incorporelle | 55 000 |
Immobilisation corporelle | 96 000 |
Immobilisation financière | 15 000 |
Actif circulant net | 1 453 000 |
Stock | 1 153 000 |
Avance | 0 |
Créance | 186 000 |
Placement | 114 000 |
Total Actif | 1 618 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 310 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 309 000 |
Total Passif | 1 618 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 026 000 |
Produit d'exploitation | 4 028 000 |
Charge d'exploitation | 3 929 000 |
Résultat d'exploitation | 98 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 36 000 |
Résultat financier | -36 000 |
Résultat courrant | 62 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 190 |
Résultat exceptionnel | -190 |
Résultat net | 52 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38222206500023 | SUPERBIKE LES ESPALUNS III LES ESPALUNS 83160 LA VALETTE DU VAR |
38222206500064 | SUPERBIKE QUARTIER LES ESPALUNS AVENUE DE L UNIVERSITE 83160 LA VALETTE DU VAR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 01090 Services de l'automobile
Co-gérant : MICHEL PHILIPPE modification le 18 Juin 2008Co-gérant : Guérinos Michèle en fonction le 18 Juin 2008.
MICHEL PHILIPPE nom d'usage : MICHEL n'est plus gérant. MICHEL PHILIPPE nom d'usage : MICHEL devient président. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS n'est plus gérant. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS devient directeur général
Pour la validité chez SUPERBIKE, les Espaluns 3, Quartier les Espaluns 83160 LA VALETTE DU VAR, pour la correspondance chez Maître Christelle FUGIER, CONSULTIS Avocats, ZAE de la Millone, Parc de l'Arboretum Bât. A1, rue de Saint Mandrier, 83140 SIX
MICHEL Mélanie Marie-Françoise nom d'usage : CHABOSSEAU devient directeur général
MICHEL PHILIPPE nom d'usage : MICHEL n'est plus président. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS n'est plus directeur général. GUERINOS Michèle nom d'usage : GUERINOS devient président