M Eric COUGNAUD
Directeur général de COUGNAUD SERVICES
M Eric COUGNAUD a 62 ans ( naissance en 1960), est Directeur général de la société COUGNAUD SERVICES
M Eric COUGNAUD peut être contacté au siège de la société COUGNAUD SERVICES par courrier à l'adresse COUGNAUD SERVICES PARC D ACTIVITES 2 BEAUPUY CS 40028 MOUILLERON LE CAPTIF 85035 LA ROCHE SUR YON CEDEX FRANCE, par téléphone au 05Â 34Â 57Â 22Â 00 ou par fax au 05Â 34Â 57Â 22Â 01
La société COUGNAUD SERVICES est principalement dirigée par M Eric COUGNAUD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location et location-bail machines, équipements et biens divers ,location de moteurs, location de turbines, location de machines-outils, location d'équipement pour exploitation minière et pétrolière, location de radio, location de télévision, location de matériel de communication, location d'équipement cinématogra
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2511Z (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures), les activités sont :
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- la fabrication d'ossatures métalliques pour la construction (pylônes, tabliers, passerelles, etc.)
- la fabrication et le montage d'ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de matériels de manutention, etc.)
- la fabrication de constructions métalliques préfabriquées : baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel de voies assemblé (cf25.99B)
- la fabrication d'éléments de structure pour navires et bateaux (cf30.11Z)
- le montage de structures métalliques (cf43.99B)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7739Z (Location et location-bail machines, équipements et biens divers), les activités sont :
- la location et la location-bail, sans opérateur, de machines et équipements divers généralement utilisés comme biens d'équipement par les entreprises :
- moteurs et turbines
- machines-outils
- équipement pour exploitation minière et pétrolière
- .matériels de radiodiffusion, de télévision et de communication à usage professionnel
- équipement pour la production cinématographique
- matériels de mesure et de contrôle
- autres machines et matériels à usage scientifique, commercial et industriel
- la location et la location-bail de matériels de transport terrestre (autres que les véhicules automobiles), sans chauffeur :
La société COUGNAUD SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/06/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38222441800014.
- M Christophe COUGNAUD, Directeur général (1964) depuis le 22 mai 2007
- M Eric COUGNAUD, Directeur général (1960) depuis le 22 mai 2010
- M Jean-Yves COUGNAUD, Directeur général (1962) depuis le 22 mai 2007
- M Patrice COUGNAUD, Président (1961) depuis le 09 décembre 2003
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société COUGNAUD SERVICES est de 60 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric COUGNAUD, Directeur général (1960) du 22 mai 2007 au 22 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- REGNIE ET ASSOCIES SOCIETE CABINET D EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 août 2015
- SYMBIOSE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 août 2015
CS 40028
85000 MOUILLERON LE CAPTIF
Téléphone : 05Â 34Â 57Â 22Â 00 Société
COUGNAUD SERVICES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COUGNAUD SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | COUGNAUD SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 382224418 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | CS 40028 85000 85035 MOUILLERON LE CAPTIF | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 12 juin 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 12 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 106 657 000,00 | |
Résultat net | 2 678 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Activité principale de l'entreprise | 7739Z : Location et location-bail machines, équipements et biens divers | |
Activité principale | 7739Z | |
Première activité | 7739Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de structures métalliques | |
Principal | fabricant de structures métalliques | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | |
Synonyme | location de moteurs, location de turbines, location de machines-outils, location d'équipement pour exploitation minière et pétrolière, location de radio, location de télévision, location de matériel de communication, location d'équipement cinématogra |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 57 409 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 56 806 000 |
Immobilisation financière | 602 000 |
Actif circulant net | 62 645 000 |
Stock | 0 |
Avance | 2 000 |
Créance | 34 680 000 |
Placement | 27 963 000 |
Total Actif | 120 053 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 46 004 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 572 000 |
Dette | 73 477 000 |
Total Passif | 120 053 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 106 657 000 |
Produit d'exploitation | 109 947 000 |
Charge d'exploitation | 105 119 000 |
Résultat d'exploitation | 4 828 000 |
Produit financier net | 370 000 |
Charge financière | 1 005 000 |
Résultat financier | -635 000 |
Résultat courrant | 4 193 000 |
Produit exceptionnel | 790 000 |
Charges exceptionnelles | 943 000 |
Résultat exceptionnel | -153 000 |
Résultat net | 2 678 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 02147 Entreprises des services d'eau et d'assainissement
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 00650 Métallurgie cadres
- 01809 Métallurgie Jura
- 01960 Métallurgie Lot et Garonne
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02519 Propriétaires exploitants de chapiteaux
- 01090 Services de l'automobile
- 02148 Télécommunications
- 00016 Transports routiers
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02489 Métallurgie Vendée
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président de la société : COUGNAUD Patrice. Directeur général : COUGNAUD Eric Yves Pierre. Directeur général : COUGNAUD Jean-Yves. Directeur général : COUGNAUD Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET REGNIE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SARL ACCESS AUDIT.
Président : COUGNAUD Patrice Directeur général : COUGNAUD Eric Yves Pierre Directeur général : COUGNAUD Jean-Yves Directeur général : COUGNAUD Christophe Commissaire aux comptes titulaire : CABINET REGNIE ET ASSOCIES - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE Commissariat Aux Comptes modification le 12 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SYMBIOSE AUDIT en fonction le 12 Août 2015
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR LA ROCHE SUR YON
nomination du Président : COUGNAUD ; modification du Directeur général Cougnaud, Patrice
modification du Directeur général Cougnaud, Eric Yves Pierre ; modification du Directeur général Cougnaud, Jean-Yves ; modification du Directeur général Cougnaud, Christophe ; modification du Commissaire aux comptes titulaire CABINET REGNIE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SYMBIOSE AUDIT
modification du Président ELUDOM