M Matthieu COLLIN
Gérant de LIBERTE
M Matthieu COLLIN a 35 ans ( naissance en 1987), est Gérant de la société LIBERTE
M Matthieu COLLIN peut être contacté au siège de la société LIBERTE par courrier à l'adresse LIBERTE ZONE ARTISANALE LES GRANDES FOURRIERES ZONE ARTISANALE LES GRANDES FOUR 88430 CORCIEUX , par téléphone au 03Â 29Â 50Â 65Â 16 ou par fax au 03Â 29Â 50Â 73Â 00
La société LIBERTE est principalement dirigée par M Matthieu COLLIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce d'autres véhicules automobiles ,vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4519Z (Commerce d'autres véhicules automobiles), les activités sont :
- Commerce d'autres véhicules automobiles
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- camions, remorques et semi-remorques
- véhicules pour le camping tels que caravanes et autos-caravanes (camping-cars)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de camions avec chauffeur (cf49.41C)
- la location de camions sans chauffeur (cf77.12Z)
La société LIBERTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/08/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38251244000035.
- M Matthieu COLLIN, Gérant (1987) depuis le 26 février 2011
- MME Edith COLLIN, Gérant (1959) depuis le 26 février 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LIBERTE est de 49 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier COLLIN, Gérant (1959) du 19 janvier 2005 au 22 mars 2005
- M Julien COLLIN, Co-gérant (1983) du 26 février 2011 au 29 septembre 2012
- MME Edith COLLIN, Gérant (1959) du 22 mars 2005 au 26 février 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LIBERTE | |
Entrepreneurs individuels | LIBERTE | |
Identifiant de l'entreprise | 382512440 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | ZONE ARTISANALE LES GRANDES FOUR 88430 CORCIEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 février 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 168 000,00 | |
Résultat net | 17 496,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité principale de l'entreprise | 4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce d'autres véhicules automobiles | |
Synonyme | vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions | |
Principal | vendeur de camions |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 280 663 |
Immobilisation incorporelle | 6 163 |
Immobilisation corporelle | 13 860 |
Immobilisation financière | 260 640 |
Actif circulant net | 18 088 |
Stock | 1 400 |
Avance | 0 |
Créance | 16 067 |
Placement | 621 |
Total Actif | 298 751 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 125 617 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 173 132 |
Total Passif | 298 752 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 168 000 |
Produit d'exploitation | 173 508 |
Charge d'exploitation | 148 427 |
Résultat d'exploitation | 25 081 |
Produit financier net | 672 |
Charge financière | 8 043 |
Résultat financier | -7 371 |
Résultat courrant | 17 707 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 210 |
Résultat exceptionnel | -210 |
Résultat net | 17 496 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38251244000035 | LIBERTE ZONE ARTISANALE LES GRANDES FOURRIERES ZONE ARTISANALE LES GRANDES FOUR 88430 CORCIEUX |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00650 Métallurgie cadres
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01090 Services de l'automobile
Co-Gérant : COLLIN Edith, Yvette, Pierrette né(e) STRABACH Co-Gérant : COLLIN Julien, Georges Co-Gérant : COLLIN Matthieu, André
Co-Gérant : COLLIN Edith, Yvette, Pierrette né(e) STRABACH Co-Gérant : COLLIN Matthieu, André