M Patrick HETT
Président-directeur général de KIMOCE
M Patrick HETT a 60 ans ( naissance en 1962), est Président-directeur général de la société KIMOCE
M Patrick HETT peut être contacté au siège de la société KIMOCE par courrier à l'adresse KIMOCE 26 RUE VICTOR SCHOELCHER BP 22487 68057 MULHOUSE CEDEX 2 FRANCE, par téléphone au 0389438758 ou par fax au 03Â 89Â 43Â 87Â 58
La société KIMOCE est principalement dirigée par M Patrick HETT qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Edition de logiciels applicatifs ,éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5829C (Edition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- Edition de logiciels applicatifs
- l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- l'édition de logiciels utilitaires
La société KIMOCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/09/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38286371000044.
- M Patrick HETT, Président-directeur général (1962) depuis le 08 juin 2004
- MME Genevieve HETT, Administrateur (1942) depuis le 08 juin 2004
- MME Marie HETT, Administrateur (1960) depuis le 11 décembre 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société KIMOCE est de 67 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Moreno RAGAGNIN, Administrateur (1951) du 08 juin 2004 au 11 décembre 2010
- M Moreno RAGAGNIN, Directeur général délégué (1951) du 15 mars 2005 au 11 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KIMOCE | |
Entrepreneurs individuels | KIMOCE | |
Identifiant de l'entreprise | 382863710 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 26 RUE VICTOR SCHOELCHER 68200 MULHOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 décembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 305 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 05 septembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 233 000,00 | |
Résultat net | 418 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale de l'entreprise | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale | 5829C | |
Première activité | 5829C | |
Deuxième activité | 6202A | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Edition de logiciels applicatifs | |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 361 000 |
Immobilisation incorporelle | 133 000 |
Immobilisation corporelle | 162 000 |
Immobilisation financière | 66 000 |
Actif circulant net | 2 627 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 698 000 |
Placement | 928 000 |
Total Actif | 2 987 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 918 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 88 000 |
Dette | 1 981 000 |
Total Passif | 2 987 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 233 000 |
Produit d'exploitation | 4 413 000 |
Charge d'exploitation | 3 931 000 |
Résultat d'exploitation | 481 000 |
Produit financier net | 15 000 |
Charge financière | 530 |
Résultat financier | 14 000 |
Résultat courrant | 496 000 |
Produit exceptionnel | 58 000 |
Charges exceptionnelles | 44 000 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | 418 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38286371000044 | KIMOCE 26 RUE VICTOR SCHOELCHER BP 22487 68057 MULHOUSE CEDEX 2 FRANCE |
38286371000044 | KIMOCE 26 RUE VICTOR SCHOELCHER BP 22487 68057 MULHOUSE CEDEX 2 FRANCE |
38286371000051 | KIMOCE 5 AVENUE ALBERT DURAND 31700 BLAGNAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 35 42 52
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
président du conseil d'administration et directeur général : HETT (Patrick), administrateurs : HETT (Geneviève) et ZWICKERT (Marie-Cécile), commissaire aux comptes titulaire : KPMG (S.A.), commissaire aux comptes suppléant : PEIFFER (Serge)
président du conseil d'administration et directeur général : HETT (Patrick) ; administrateurs : HETT (Geneviève) ; ZWICKERT épouse HETT (Marie-Cécile) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS)
Président du conseil d'administration, Directeur général : HETT Patrick ; Administrateur : HETT Geneviève ; Administrateur : HETT Marie-Cécile né(e) ZWICKERT ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM EST (SAS)
Président du conseil d'administration, Directeur général : HETT Patrick ; Administrateur, Président du conseil d'administration : GLANGETAS Antoine, Pascal, André ; Administrateur, Directeur général : THOMAS Pierre-Olivier, Georges, François ; Administrateur : KARCHER Antoine, Jean, Léon, Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM EST (SAS)
Administrateur, Président du conseil d'administration : GLANGETAS Antoine, Pascal, André ; Administrateur, Directeur général : THOMAS Pierre-Olivier, Georges, François ; Administrateur : KARCHER Antoine, Jean, Léon, Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM EST (SAS)
Art.L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du Code de commerce
pas d'oppositions