M Sebastien CASONI
Gérant de LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES
M Sebastien CASONI a 48 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES
M Sebastien CASONI peut être contacté au siège de la société LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES par courrier à l'adresse LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI 11 PLACE DU 4 SEPTEMBRE 84370 BEDARRIDES FRANCE, par téléphone au 04Â 90Â 33Â 01Â 79 ou par fax au 04Â 90Â 33Â 02Â 81
La société LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES est principalement dirigée par M Sebastien CASONI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/10/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38319826400012.
- M Fabrice MOTTIN, Gérant (1975) depuis le 02 avril 2015
- M Sebastien CASONI, Gérant (1974) depuis le 02 avril 2015
- MME Laure COMTE-BERGER, Gérant (1970) depuis le 04 mars 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES est de 49 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre FLOCCARD, Co-gérant (1946) du 19 janvier 2005 au 04 mars 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI ET FABRICE MOTTIN NOTAIRES ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 383198264 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 11 PL DU 4 SEPTEMBRE 84370 BEDARRIDES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 25 juin 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP de notaires | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 25 juin 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38319826400012 | LAURE COMTE BERGER SEBASTIEN CASONI 11 PLACE DU 4 SEPTEMBRE 84370 BEDARRIDES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Gérant(e) : COMTE GUY MARIE GABRIEL. Gérant(e) : BERGER Laure né(e) COMTE. Gérant(e) : FLOCCARD PIERRE.
Gérant(e) : COMTE-BERGER Laure né(e) COMTE. Gérant(e) : FLOCCARD PIERRE. Gérant(e) : CASONI Sébastien.
Gérant : COMTE-BERGER Laure né(e) COMTE Gérant : CASONI Sébastien Gérant : MOTTIN Fabrice