M Rene SAVELLI
Président de BORGO MATERIAUX
M Rene SAVELLI a 71 ans ( naissance en 1953), est Président de la société BORGO MATERIAUX
M Rene SAVELLI peut être contacté au siège de la société BORGO MATERIAUX par courrier à l'adresse BORGO MATERIAUX VALROSE 20290 BORGO FRANCE, par téléphone au 04Â 95Â 30Â 73Â 39 ou par fax au 04Â 95Â 30Â 74Â 36
La société BORGO MATERIAUX est principalement dirigée par M Rene SAVELLI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société BORGO MATERIAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38345021000018.
- M Rene SAVELLI, Président (1953) depuis le 01 octobre 2011
- MME Francoise-Marie-Antoinette ORABONA, Directeur général (1955) depuis le 01 octobre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BORGO MATERIAUX est de 70 ans. Le plus jeune à 69 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Rene SAVELLI, Président du conseil d`administration (1953) du 19 janvier 2005 au 01 octobre 2011
- MME Francoise PARDINI, Directeur général (1955) du 12 juin 2007 au 01 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
- BALAGNE MATERIAUX, Administrateur du 19 janvier 2005 au 12 juin 2007
- BALAGNE MATERIAUX, Administrateur du 12 juin 2007 au 11 janvier 2017
- SARL KONDUAK, Commissaire aux comptes titulaire du 15 octobre 2016 au 10 décembre 2016
- SOCIETE CORSE D`AGGLOMERES SOCODA, Administrateur du 12 juin 2007 au 01 octobre 2011
- SOCIETE CORSE D`AGGLOMERES SOCODA, Administrateur du 01 octobre 2011 au 11 janvier 2017
- SOCODA, Administrateur du 19 janvier 2005 au 12 juin 2007
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BORGO MATERIAUX | |
Entrepreneurs individuels | BORGO MATERIAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 383450210 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | LD VALROSE 20290 BORGO | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 octobre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 07 octobre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 8 398 000,00 | |
Résultat net | 426 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 934 000 |
Immobilisation incorporelle | 15 000 |
Immobilisation corporelle | 614 000 |
Immobilisation financière | 305 000 |
Actif circulant net | 4 017 000 |
Stock | 1 451 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 280 000 |
Placement | 1 285 000 |
Total Actif | 4 951 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 419 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 26 000 |
Dette | 1 506 000 |
Total Passif | 4 951 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 398 000 |
Produit d'exploitation | 8 592 000 |
Charge d'exploitation | 8 003 000 |
Résultat d'exploitation | 589 000 |
Produit financier net | 43 000 |
Charge financière | 17 000 |
Résultat financier | 26 000 |
Résultat courrant | 615 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 500 |
Résultat exceptionnel | 18 000 |
Résultat net | 426 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38345021000018 | BORGO MATERIAUX VALROSE 20290 BORGO FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 95 34 84 70 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bastia.fr.
Les greffiers sont : NAPPI Henri , CASANOVA Nicole
Le greffe est ouvert 9h30-12h/sur RDV l'après midi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Président : SAVELLI René, François ; Directeur général : ORABONA Françoise-Marie-Antoinette ; Commissaire aux comptes titulaire : MEDINA Franck ; Commissaire aux comptes suppléant : LEFEBVRE Guy
Président : SAVELLI René, François ; Directeur général : ORABONA Françoise-Marie-Antoinette ; Commissaire aux comptes titulaire : LEFEBVRE Guy ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EXPERTISE CONSEIL PATRICK BADO (SAS)
Président : FRANREVI (SAS) ; Directeur général : SAVELLI René, François ; Directeur général : ORABONA Françoise-Marie-Antoinette ; Commissaire aux comptes titulaire : LEFEBVRE Guy ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EXPERTISE CONSEIL PATRICK BADO (SAS)
Président : FRANREVI ; Directeur général : SAVELLI René François ; Directeur général : ORABONA Françoise-Marie-Antoinette ; Commissaire aux comptes titulaire : ACC AUDIT