MME Marie-Line LE GALL
Gérant de SCM AVICENNE
MME Marie-Line LE GALL a 70 ans ( naissance en 1952), elle est Gérant de la société SCM AVICENNE
MME Marie-Line LE GALL peut être contacté au siège de la société SCM AVICENNE par courrier à l'adresse SCM AVICENNE 6 AVENUE PASTEUR 10000 TROYES FRANCE, par téléphone au 03Â 25Â 78Â 24Â 59 ou par fax au 03Â 25Â 78Â 10Â 96
La société SCM AVICENNE est principalement dirigée par MME Marie-Line LE GALL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SCM AVICENNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/11/1991 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38356793000037.
- M Bruno ROUALET, Gérant (1952) depuis le 21 mai 2011
- MME Marie-Line LE GALL, Gérant (1952) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCM AVICENNE est de 70 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno ROUALET, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 21 mai 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM AVICENNE | |
Entrepreneurs individuels | SCM AVICENNE | |
Identifiant de l'entreprise | 383567930 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 6 AV PASTEUR 10000 TROYES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 15 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38356793000037 | SCM AVICENNE 6 AVENUE PASTEUR 10000 TROYES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 73 15 08 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-troyes.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Véronique
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30 du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Gérant associé : ROUALET Bruno, Paul-Henri Gérant associé : LE GALL Marie-Line, Charlotte
Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROUALET Bruno, Paul-Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CORPEL Olivier, Pierre, Stanislas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : AMHARREF Latifa
Gérant, Associé indéfiniment responsable : CORPEL Olivier, Pierre, Stanislas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : AMHARREF Latifa ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MAJEROWICZ Elodie, Séverine ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BASTIEN Dominique, André