M Gerard BOSSAN
Président de FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN
M Gerard BOSSAN a 71 ans ( naissance en 1953), est Président de la société FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN
M Gerard BOSSAN peut être contacté au siège de la société FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN par courrier à l'adresse FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN ZONE INDUSTRIELLE BP 324 AOUSTE SUR SYE 26401 CREST CEDEX FRANCE, par téléphone au 04Â 75Â 25Â 02Â 08
La société FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN est principalement dirigée par M Gerard BOSSAN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38383177300015.
- M Gerard BOSSAN, Président (1953) depuis le 17 août 2004
- M Philippe BAU, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 19 janvier 2016
- MME Elisa BOSSAN, Directeur général (1988) depuis le 26 juin 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN est de 59 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique BOURDI, Président (1961) du 17 août 2004 au 18 septembre 2010
- M Patrick DONGER, Directeur général (1949) du 16 août 2005 au 26 juin 2013
- M Raphael LYONNET, Directeur général (1968) du 26 juin 2013 au 19 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 02 septembre 2010 : GENEVE Thierry nom d'usage : GENEVE Thierry n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 02 décembre 2010 : BOURDI Dominique nom d'usage : BOURDI Dominique n'est plus président. BOSSAN Gérard nom d'usage : BOSSAN Gérard n'est plus directeur général. BOSSAN Gérard nom d'usage : BOSSAN Gérard devient président.)
- 29 août 2012 : ETIEVENT Alain nom d'usage : ETIEVENT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES devient commissaire aux comptes titulaire. BAU Philippe nom d'usage : BAU devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 28 août 2013 : DONGER Patrick nom d'usage : DONGER n'est plus directeur général.)
- 28 août 2013 : LYONNET Raphaël Emmanuel Jacques nom d'usage : LYONNET devient directeur général. BOSSAN Elisa Laure Gaby nom d'usage : BOSSAN devient directeur général.)
- 28 avril 2017 : LYONNET Raphaël Emmanuel Jacques nom d'usage : LYONNET n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN | |
Identifiant de l'entreprise | 383831773 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | ZONE INDUSTRIELLE 26400 26401 CREST | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 10 décembre 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 228 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 10 décembre 1991 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 896 153,00 | |
Résultat net | 1 741 415,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 014 311 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 73 931 |
Immobilisation financière | 1 940 380 |
Actif circulant net | 2 839 059 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 671 569 |
Placement | 1 167 490 |
Total Actif | 4 853 369 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 802 611 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 466 510 |
Dette | 584 249 |
Total Passif | 4 853 370 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 896 153 |
Produit d'exploitation | 896 153 |
Charge d'exploitation | 1 016 827 |
Résultat d'exploitation | -120 674 |
Produit financier net | 2 092 308 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 092 308 |
Résultat courrant | 1 971 634 |
Produit exceptionnel | 109 625 |
Charges exceptionnelles | 334 965 |
Résultat exceptionnel | -225 340 |
Résultat net | 1 741 415 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38383177300015 | FINANCIERE DEVELOPPEMENT MORIN ZONE INDUSTRIELLE BP 324 AOUSTE SUR SYE 26401 CREST CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
rachat et détention des actions de la SOCIETE MORIN MATERIAUX S.A., placement financiers dans les conditions réglementaires, acquisition par voie d'achat, d'apport, de souscription au capital, administration, gestion de toutes parts ou portefeuille, prise de participation dans toutes sociétés, gestion administrative et financière, assistance
GENEVE Thierry nom d'usage : GENEVE Thierry n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES devient commissaire aux comptes suppléant.
BOURDI Dominique nom d'usage : BOURDI Dominique n'est plus président. BOSSAN Gérard nom d'usage : BOSSAN Gérard n'est plus directeur général. BOSSAN Gérard nom d'usage : BOSSAN Gérard devient président.
ETIEVENT Alain nom d'usage : ETIEVENT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES devient commissaire aux comptes titulaire. BAU Philippe nom d'usage : BAU devient commissaire aux comptes suppléant.
DONGER Patrick nom d'usage : DONGER n'est plus directeur général.
LYONNET Raphaël Emmanuel Jacques nom d'usage : LYONNET devient directeur général. BOSSAN Elisa Laure Gaby nom d'usage : BOSSAN devient directeur général.
LYONNET Raphaël Emmanuel Jacques nom d'usage : LYONNET n'est plus directeur général
Société à responsabilité limitée ALPES COMMISSAIRE AUX COMPTES n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée GALLO & ASSOCIES AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire