M Francis FAVEREAUX
Directeur général de ETABLISSEMENTS FAVEREAUX
M Francis FAVEREAUX a 69 ans ( naissance en 1953), est Directeur général de la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX
M Francis FAVEREAUX peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS FAVEREAUX ETS FAVEREAUX 46 AVENUE PAUL DOUMER 02140 VERVINS FRANCE, par téléphone au 0323980275 ou par fax au 03Â 23Â 98Â 28Â 88
La société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX est principalement dirigée par M Francis FAVEREAUX qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/01/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38422644500029.
- M Francis FAVEREAUX, Directeur général (1953) depuis le 28 juin 2016
- M Sebastien FAVEREAUX, Président (1975) depuis le 20 août 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS FAVEREAUX est de 58 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis FAVEREAUX, Gérant (1953) du 19 janvier 2005 au 28 juin 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS FAVEREAUX | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS FAVEREAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 384226445 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 46 AV PAUL DOUMER 02140 VERVINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 septembre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 520 000,00 | |
Résultat net | 39 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 61 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 47 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 855 000 |
Stock | 396 000 |
Avance | 3 000 |
Créance | 443 000 |
Placement | 13 000 |
Total Actif | 916 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 384 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 532 000 |
Total Passif | 916 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 520 000 |
Produit d'exploitation | 1 538 000 |
Charge d'exploitation | 1 495 000 |
Résultat d'exploitation | 43 000 |
Produit financier net | 10 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 38 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -240 |
Résultat net | 39 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38422644500029 | ETABLISSEMENTS FAVEREAUX ETS FAVEREAUX 46 AVENUE PAUL DOUMER 02140 VERVINS FRANCE |
38422644500029 | ETABLISSEMENTS FAVEREAUX ETS FAVEREAUX 46 AVENUE PAUL DOUMER 02140 VERVINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 23 62 34 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintquentin.fr.
Les greffiers sont : RENARD Louis-Dominique
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-17h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
nomination du Président : Favereaux, Sébastien Guy Paul, modification du Directeur général Favereaux, Francis Aimé Lucien