MME Elisabeth PARNOT
Gérant de SODINES
MME Elisabeth PARNOT a 75 ans ( naissance en 1947), elle est Gérant de la société SODINES
MME Elisabeth PARNOT peut être contacté au siège de la société SODINES par courrier à l'adresse SODINES CENTRE E LECLERC IMMEUBLE LE ST ANTOINE 625 AVENUE DES SALADELLES 34130 ST AUNES FRANCE, par téléphone au 04Â 67Â 70Â 17Â 52 ou par fax au 04Â 67Â 87Â 30Â 02
La société SODINES est principalement dirigée par MME Elisabeth PARNOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société SODINES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/05/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38538566100058.
- M Georges PARNOT, Gérant (1944) depuis le 28 septembre 2009
- M Lilian PARNOT, Gérant (1969) depuis le 28 août 2010
- MME Elisabeth PARNOT, Gérant (1947) depuis le 28 septembre 2009
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SODINES est de 69 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Georges PARNOT, Président-directeur général (1944) du 09 décembre 2003 au 28 septembre 2009
- M Pascal PAYRAUDEAU, Administrateur (1961) du 09 décembre 2003 au 20 juillet 2004
- MME Elisabeth PARNOT, Directeur général délégué (1947) du 09 décembre 2003 au 28 septembre 2009
Dirigeants personne morale:
- GRAULHET DISTRIBUTION, Administrateur du 09 décembre 2003 au 15 septembre 2009
- GRAULHET DISTRIBUTION SA, Administrateur du 15 septembre 2009 au 28 septembre 2009
- SAS FUXEDIS, Administrateur du 09 décembre 2003 au 15 septembre 2009
- SAS FUXEDIS SAS, Administrateur du 15 septembre 2009 au 28 septembre 2009
- SODIGAR, Administrateur du 20 juillet 2004 au 15 septembre 2009
- SODIGAR SAS, Administrateur du 15 septembre 2009 au 28 septembre 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SODINES | |
Entrepreneurs individuels | SODINES | |
Identifiant de l'entreprise | 385385661 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 625 AV DE LA SALADELLE 34130 SAINT AUNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 07 mai 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 999 000,00 | |
Résultat net | 1 793 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 26 278 000 |
Immobilisation incorporelle | 640 |
Immobilisation corporelle | 3 858 000 |
Immobilisation financière | 22 419 000 |
Actif circulant net | 22 171 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 8 063 000 |
Placement | 14 108 000 |
Total Actif | 48 448 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 41 610 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 838 000 |
Total Passif | 48 448 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 999 000 |
Produit d'exploitation | 3 366 000 |
Charge d'exploitation | 1 182 000 |
Résultat d'exploitation | 2 183 000 |
Produit financier net | 769 000 |
Charge financière | 67 000 |
Résultat financier | 702 000 |
Résultat courrant | 2 885 000 |
Produit exceptionnel | 33 000 |
Charges exceptionnelles | 45 000 |
Résultat exceptionnel | -12 000 |
Résultat net | 1 793 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38538566100058 | SODINES CENTRE E LECLERC IMMEUBLE LE ST ANTOINE 625 AVENUE DES SALADELLES 34130 ST AUNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président directeur général : PARNOT Georges Edouard Directeur général délégué : PARNOT Elisabeth Simone né(e) LAMASSE Directeur général délégué : PARNOT Lilian Robert Administrateur : PARNOT Georges Edouard Administrateur : PARNOT Elisabeth Simone né(e) LAMASSE Administrateur : GRAULHET DISTRIBUTION (SA) représenté par PRIMAULT Marie-Odile Lucienne Victorine né(e) BRUCHET Administrateur : SAS FUXEDIS (SAS) représenté par BLANCHARD Alain Marcel Administrateur : SODIGAR (SAS) représenté par PAYRAUDEAU Pascal André Antoine Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PESKINE Antoine
Président : PARNOT Georges Edouard Directeur général : PARNOT Elisabeth Simone né(e) LAMASSE Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PESKINE Antoine
Président : PARNOT Georges Edouard Directeur général : PARNOT Elisabeth Simone né(e) LAMASSE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD AUDIT CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD François
Président : PARNOT Georges, Edouard Directeur général : PARNOT Elisabeth, Simone né(e) LAMASSE Directeur général : Parnot Lilian Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD AUDIT CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD François
Président : PARNOT Georges, Edouard Directeur général : PARNOT Elisabeth, Simone né(e) LAMASSE Directeur général : Parnot Lilian Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD AUDIT CONSEILS (SARL) Co-commissaire aux comptes titulaire : A F H (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD François Co-commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Alain
Gérant non statutaire : PARNOT Georges, Edouard Gérant non statutaire : PARNOT Elisabeth, Simone né(e) LAMASSE Gérant non statutaire : Parnot Lilian
Gérant : PARNOT Georges, Edouard ; Gérant : PARNOT Elisabeth, Simone né(e) LAMASSE ; Gérant : Parnot Lilian ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FRANCOIS GIRARD (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Philippe