MME Mireille DISDIER
Administrateur de SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL
MME Mireille DISDIER a 60 ans ( naissance en 1962), elle est Administrateur de la société SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL
MME Mireille DISDIER peut être contacté au siège de la société SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL par courrier à l'adresse SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL SCAL SAD SOCIETE DES AUTOCARS DIG 1 COURS LADOUCETTE 05000 GAP FRANCE, par téléphone au 0491621022
La société SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL est principalement dirigée par MME Mireille DISDIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers réguliers de voyageurs ,car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4939A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- Transports routiers réguliers de voyageurs
- les autres transports routiers réguliers de passagers :
- exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- navettes d'aéroports régulières
- autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
La société SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/04/1958 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38585008600013.
- M Aurelien BARNEAUD, Administrateur (1987) depuis le 03 juillet 2010
- M Bernard PELLEGRIN, Président (1945) depuis le 17 août 2004
- M Yann PELLEGRIN, Directeur général (1972) depuis le 14 août 2007
- M Yann PELLEGRIN, Administrateur (1972) depuis le 28 juillet 2009
- MME Mireille DISDIER, Administrateur (1962) depuis le 14 août 2007
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL est de 54 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Maurice BARNEAUD, Administrateur (1928) du 14 août 2007 au 18 décembre 2007
Dirigeants personne morale:
- KPMG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juillet 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 juillet 2015
1 CRS LADOUCETTE
05000 GAP
Téléphone : 0491621022 Société
SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL | |
Sigle de l'entreprise | SCAL | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL | |
Identifiant de l'entreprise | 385850086 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 1 CRS LADOUCETTE 05000 GAP | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 385 000,00 | |
Résultat net | 46 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Activité principale de l'entreprise | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Activité principale | 4939A | |
Première activité | 4939A | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier | |
Principal | société de transport routier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 5 782 000 |
Immobilisation incorporelle | 78 000 |
Immobilisation corporelle | 5 663 000 |
Immobilisation financière | 41 000 |
Actif circulant net | 2 791 000 |
Stock | 135 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 2 209 000 |
Placement | 445 000 |
Total Actif | 8 573 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 044 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 275 000 |
Dette | 6 255 000 |
Total Passif | 8 573 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 385 000 |
Produit d'exploitation | 7 667 000 |
Charge d'exploitation | 7 808 000 |
Résultat d'exploitation | -141 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 144 000 |
Résultat financier | -139 000 |
Résultat courrant | -267 000 |
Produit exceptionnel | 1 416 000 |
Charges exceptionnelles | 1 098 000 |
Résultat exceptionnel | 318 000 |
Résultat net | 46 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 92 51 01 92 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gap.fr.
Les greffiers sont : MISSE Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h sauf le Lundi matin
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
- 00779 Voies ferrées d'intérêt local
SCP Martin Monin Villard -51, rue Carnot - 05000 Gap
Zone Artisanale les Nites 04850 Jausiers