M Jean DESPREZ
Co-gérant de SCI ST MARTIN MORLAIX
M Jean DESPREZ a 67 ans ( naissance en 1955), est Co-gérant de la société SCI ST MARTIN MORLAIX
M Jean DESPREZ peut être contacté au siège de la société SCI ST MARTIN MORLAIX par courrier à l'adresse SCI ST MARTIN MORLAIX ROUTE DE ST POL DE LEON ZAC DU LAUNAY 29600 ST MARTIN DES CHAMPS FRANCE
La société SCI ST MARTIN MORLAIX est principalement dirigée par M Jean DESPREZ qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI ST MARTIN MORLAIX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/09/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38859062200014.
- M Eric DESPREZ, Gérant (1952) depuis le 18 septembre 2015
- M Francois DESPREZ, Gérant (1985) depuis le 18 septembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI ST MARTIN MORLAIX est de 54 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric DESPREZ, Co-gérant (1952) du 26 octobre 2004 au 18 septembre 2015
- M Jean DESPREZ, Co-gérant (1955) du 26 octobre 2004 au 18 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
ZONE ARTISANALE DU LAUNAY
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS
Téléphone : Société
SCI ST MARTIN MORLAIX
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI ST MARTIN MORLAIX | |
Entrepreneurs individuels | SCI ST MARTIN MORLAIX | |
Identifiant de l'entreprise | 388590622 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | ZONE ARTISANALE DU LAUNAY 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 juillet 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 20 juillet 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
38859062200014 | SCI ST MARTIN MORLAIX ROUTE DE ST POL DE LEON ZAC DU LAUNAY 29600 ST MARTIN DES CHAMPS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 98 43 31 31 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brest.fr.
Les greffiers sont : APPERE-BONDER Béatrice , BONDER-MARCHAND Yveline
Le greffe est ouvert 9h - 12h/14h - 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant : DESPREZ Eric, Jean-Louis, Emile Gérant : DESPREZ François
Liquidateur : DESPREZ François ; Gérant : DESPREZ Eric, Jean-Louis, Emile