M Alain DUFRESNE
Co-gérant de SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE
M Alain DUFRESNE a 66 ans ( naissance en 1956), est Co-gérant de la société SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE
M Alain DUFRESNE peut être contacté au siège de la société SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE par courrier à l'adresse SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE LE MOULIN DE MARNAY 37190 AZAY LE RIDEAU FRANCE, par téléphone au 0247453618 ou par fax au 02Â 47Â 45Â 28Â 62
La société SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE est principalement dirigée par M Alain DUFRESNE qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Gestion des musées ,musées, RMN, réunion des musées nationaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9102Z (Gestion des musées), les activités sont :
- Gestion des musées
- la gestion des musées de toute nature :
- musées d'art, d'orfèvrerie, de meubles, de costumes, de céramiques, d'argenterie
- musées d'histoire naturelle, musées des sciences et techniques, musées d'histoire, y compris les musées militaires
- autres musées spécialisés
- musées en plein air
Mais sont exclues les activités :
- les activités des galeries d'art commerciales (cf47.78C)
- la restauration d'Åuvres d'art et d'objets de collection des musées (cf90.03A)
- les activités des bibliothèques et archives (cf91.01Z)
La société SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/10/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38860068600017.
- M Alain DUFRESNE, Co-gérant (1956) depuis le 29 mai 2010
- MME Monique BOISSONEAU, Co-gérant (1959) depuis le 29 mai 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE est de 65 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain DUFRESNE, Gérant (1956) du 18 mars 2008 au 29 mai 2010
- M Jacky DUFRESNE, Gérant (1954) du 18 mars 2008 au 29 mai 2010
- M Maurice DUFRESNE, Gérant (1930) du 19 janvier 2005 au 18 mars 2008
- MME Monique BOISSONEAU, Gérant (1959) du 18 mars 2008 au 29 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE | |
Entrepreneurs individuels | SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE | |
Identifiant de l'entreprise | 388600686 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | LE MOULIN DE MARNAY 37190 AZAY LE RIDEAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 28 juillet 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 28 juillet 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 222 045,00 | |
Résultat net | 3 006,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9102Z : Gestion des musées | |
Activité principale de l'entreprise | 9102Z : Gestion des musées | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Culture | |
Activite | Gestion des musées | |
Synonyme | musées, RMN, réunion des musées nationaux | |
Principal | musée |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 755 857 |
Immobilisation incorporelle | 10 292 |
Immobilisation corporelle | 744 090 |
Immobilisation financière | 1 475 |
Actif circulant net | 249 851 |
Stock | 72 155 |
Avance | 0 |
Créance | 32 119 |
Placement | 145 577 |
Total Actif | 1 005 706 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 256 034 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 749 672 |
Total Passif | 1 005 706 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 222 045 |
Produit d'exploitation | 231 316 |
Charge d'exploitation | 299 316 |
Résultat d'exploitation | -68 000 |
Produit financier net | 121 |
Charge financière | 1 115 |
Résultat financier | -994 |
Résultat courrant | -68 994 |
Produit exceptionnel | 72 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 72 000 |
Résultat net | 3 006 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38860068600017 | SARL MUSEE MAURICE DUFRESNE LE MOULIN DE MARNAY 37190 AZAY LE RIDEAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02121 Ãdition
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
Co-gérant : DUFRESNE Jacky André Camille. Co-gérant : DUFRESNE Alain Maurice. Co-gérant : DUFRESNE Monique Germaine Irène.
Co-gérant : DUFRESNE Alain Maurice Co-gérant : DUFRESNE Monique Germaine Irène