M Antoine FERREIRA MARTINS
Gérant de SARL FINANCIERE DU CERS
M Antoine FERREIRA MARTINS a 70 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société SARL FINANCIERE DU CERS
M Antoine FERREIRA MARTINS peut être contacté au siège de la société SARL FINANCIERE DU CERS par courrier à l'adresse SARL FINANCIERE DU CERS LEADER PRICE 35 RUE BERNARD DE VENTADOUR 31300 TOULOUSE FRANCE, par téléphone au 0561492361 ou par fax au 05Â 61Â 49Â 24Â 08
La société SARL FINANCIERE DU CERS est principalement dirigée par M Antoine FERREIRA MARTINS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société SARL FINANCIERE DU CERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/01/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38863601100024.
- M Antoine FERREIRA MARTINS, Gérant (1954) depuis le 14 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Michel VERNAT, Gérant (1957) du 19 janvier 2005 au 09 mars 2016
- M Mohamed BEN AZZI, Gérant (1980) du 09 mars 2016 au 12 mars 2016
- M Sebastien CARRERE, Gérant (1975) du 12 mars 2016 au 14 avril 2017
- M Thierry PLANES, Gérant (1963) du 19 janvier 2005 au 09 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- SARL SALVAZA AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 mars 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 octobre 2011 : GAYZARD Philippe nom d'usage : GAYZARD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL SALVAZA AUDIT EXPERTISE COMPTABLE devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 15 mars 2016 : PLANES Thierry nom d'usage : PLANES n'est plus gérant. VERNAT Michel nom d'usage : VERNAT n'est plus gérant. BEN AZZI Mohamed nom d'usage : BEN AZZI devient gérant.)
- 17 mars 2016 : BEN AZZI Mohamed nom d'usage : BEN AZZI n'est plus gérant. CARRERE COUSTAU-GUILHOU Sébastien nom d'usage : CARRERE devient gérant.)
- 19 avril 2017 : CARRERE COUSTAU-GUILHOU Sébastien nom d'usage : CARRERE n'est plus gérant. FERREIRA MARTINS Antoine nom d'usage : FERREIRA MARTINS devient gérant)
- 30 août 2018 : Société à responsabilité limitée SARL SALVAZA AUDIT EXPERTISE COMPTABLE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GIBRAT Michel nom d'usage : GIBRAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 09 juillet 2020 : YECHE Bruno nom d'usage : YECHE devient gérant)
- 29 octobre 2020 : FERREIRA MARTINS Antoine nom d'usage : FERREIRA MARTINS n'est plus gérant)
- 18 mars 2021 : FRAS Franck nom d'usage : FRAS devient gérant. JOHNER Franck nom d'usage : JOHNER devient gérant. YECHE Bruno nom d'usage : YECHE n'est plus gérant)
- 26 août 2021 : JOHNER Franck nom d'usage : JOHNER n'est plus gérant)
- 02 septembre 2021 : FRAS Franck nom d'usage : FRAS n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL FINANCIERE DU CERS | |
Entrepreneurs individuels | SARL FINANCIERE DU CERS | |
Identifiant de l'entreprise | 388636011 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 35 RUE BERNARD DE VENTADOUR 31300 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 janvier 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 18 septembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 3 266 000,00 | |
Résultat net | -357 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 189 000 |
Immobilisation incorporelle | 870 |
Immobilisation corporelle | 188 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 584 000 |
Stock | 192 000 |
Avance | 0 |
Créance | 256 000 |
Placement | 137 000 |
Total Actif | 773 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -47 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 000 |
Dette | 815 000 |
Total Passif | 773 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 266 000 |
Produit d'exploitation | 3 281 000 |
Charge d'exploitation | 3 635 000 |
Résultat d'exploitation | -355 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | -357 000 |
Produit exceptionnel | 540 |
Charges exceptionnelles | 540 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -357 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38863601100024 | SARL FINANCIERE DU CERS LEADER PRICE 35 RUE BERNARD DE VENTADOUR 31300 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
GAYZARD Philippe nom d'usage : GAYZARD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL SALVAZA AUDIT EXPERTISE COMPTABLE devient commissaire aux comptes titulaire.
PLANES Thierry nom d'usage : PLANES n'est plus gérant. VERNAT Michel nom d'usage : VERNAT n'est plus gérant. BEN AZZI Mohamed nom d'usage : BEN AZZI devient gérant.
BEN AZZI Mohamed nom d'usage : BEN AZZI n'est plus gérant. CARRERE COUSTAU-GUILHOU Sébastien nom d'usage : CARRERE devient gérant.
CARRERE COUSTAU-GUILHOU Sébastien nom d'usage : CARRERE n'est plus gérant. FERREIRA MARTINS Antoine nom d'usage : FERREIRA MARTINS devient gérant
Société à responsabilité limitée SARL SALVAZA AUDIT EXPERTISE COMPTABLE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GIBRAT Michel nom d'usage : GIBRAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
FERREIRA MARTINS Antoine nom d'usage : FERREIRA MARTINS n'est plus gérant
FRAS Franck nom d'usage : FRAS devient gérant. JOHNER Franck nom d'usage : JOHNER devient gérant. YECHE Bruno nom d'usage : YECHE n'est plus gérant