M Aymeric BONTEMPS
Administrateur de LEROY SA
M Aymeric BONTEMPS a 45 ans ( naissance en 1977), est Administrateur de la société LEROY SA
M Aymeric BONTEMPS peut être contacté au siège de la société LEROY SA par courrier à l'adresse LEROY SA 4 BOULEVARD VOLTAIRE 62200 BOULOGNE SUR MER FRANCE, par téléphone au 03 21 32 37 53 ou par fax au 03 21 87 67 83
La société LEROY SA est principalement dirigée par M Aymeric BONTEMPS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités manufacturières n.c.a. ,fabricant de stylos, fabricant de crayons, fabricant de globes, fabricant de parapluies, fabricant de boutons, fabricant de briquets, fabricant de pipes, fabricant de peignes, fabricant de barrettes, fabricant de vaporisateurs de toilette, fabricant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3299Z (Autres activités manufacturières n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités manufacturières n.c.a.
- la fabrication de stylos et de crayons de tous types, mécaniques ou non
- la fabrication de mines pour crayons
- la fabrication de dateurs, de cachets ou de numéroteurs, d'appareils manuels pour l'impression d'étiquettes, d'imprimeries à main, de rubans encreurs préparés pour machines à écrire et de tampons encreurs
- la fabrication de globes
- la fabrication de parapluies, d'ombrelles, de parasols, de cannes, de cannes-sièges
- la fabrication de boutons, de boutons-pression et de fermetures à glissière
- la fabrication de briquets
- la fabrication d'articles à usage personnel : pipes, peignes à coiffer, barrettes, vaporisateurs de toilette, bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques à usage personnel ou domestique, perruques, fausses barbes, faux sourcils
- la fabrication de divers articles : bougies, chandelles, cierges et articles similaires, fleurs, fruits et feuillages artificiels, articles-surprises, tamis et cribles à main, mannequins pour tailleurs, cercueils, etc.
- la fabrication de compositions florales, bouquets, couronnes et articles similaires
- les activités des taxidermistes
- vêtements de sécurité résistant au feu et de protection
- ceintures de sécurité pour poseurs de rails et autres ceintures à usage professionnel
- bouées de sauvetage en liège
- casques en plastique et d'autres équipements personnels de sécurité en matières plastiques (par exemple les casques de protection pour la pratique sportive)
- vêtements de protection pour la lutte contre l'incendie
- coiffures de sécurité et d'autres équipements personnels de sécurité en métal
- protections auditives (par exemple : contre le bruit ou pour la pratique de la natation)
- masques à gaz non médicaux
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de mèches pour briquets (cf13.96Z)
- la fabrication de vêtements de travail et de tenues de service (par exemple : tabliers de laboratoires, salopettes, uniformes) (cf14.12Z)
- la fabrication de gadgets en papier (cf17.29Z)
La société LEROY SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/10/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38873864300054.
- M Alain BONTEMPS, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 12 décembre 2009
- M Antoine BOURA, Administrateur (1962) depuis le 18 septembre 2007
- M Aymeric BONTEMPS, Administrateur (1977) depuis le 18 septembre 2007
- MME Olivia BONTEMPS, Administrateur (1975) depuis le 11 novembre 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LEROY SA est de 56 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BONTEMPS, Président du conseil d`administration (1949) du 19 janvier 2005 au 12 décembre 2009
- M Claude BOURA, Administrateur (1929) du 19 janvier 2005 au 18 septembre 2007
- M Claude COUDRAY, Administrateur (1936) du 19 janvier 2005 au 18 septembre 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LEROY SA | |
Entrepreneurs individuels | LEROY SA | |
Identifiant de l'entreprise | 388738643 | |
Numéro interne du siège | 00054 | |
Adresse | 4 BD VOLTAIRE 62200 BOULOGNE SUR MER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 août 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 08 septembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 467 694,00 | |
Résultat net | 41 444,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3299Z : Autres activités manufacturières n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 3299Z : Autres activités manufacturières n.c.a. | |
Activité principale au registre des métiers | 3299ZA | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Autres activités manufacturières n.c.a. | |
Synonyme | fabricant de stylos, fabricant de crayons, fabricant de globes, fabricant de parapluies, fabricant de boutons, fabricant de briquets, fabricant de pipes, fabricant de peignes, fabricant de barrettes, fabricant de vaporisateurs de toilette, fabricant | |
Principal | fabricant d'objets divers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 188 069 |
Immobilisation incorporelle | 147 204 |
Immobilisation corporelle | 37 605 |
Immobilisation financière | 3 260 |
Actif circulant net | 223 440 |
Stock | 70 980 |
Avance | 183 |
Créance | 37 351 |
Placement | 114 926 |
Total Actif | 411 509 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 350 916 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 60 593 |
Total Passif | 411 509 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 467 694 |
Produit d'exploitation | 470 959 |
Charge d'exploitation | 423 151 |
Résultat d'exploitation | 47 808 |
Produit financier net | 1 327 |
Charge financière | 678 |
Résultat financier | 649 |
Résultat courrant | 48 457 |
Produit exceptionnel | 2 |
Charges exceptionnelles | 274 |
Résultat exceptionnel | -272 |
Résultat net | 41 444 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38873864300054 | LEROY SA 4 BOULEVARD VOLTAIRE 62200 BOULOGNE SUR MER FRANCE |
38873864300054 | LEROY SA 4 BOULEVARD VOLTAIRE 62200 BOULOGNE SUR MER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
- 00715 Instruments à écrire
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01800 Céramique d'art
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00207 Industrie des cuirs et peaux
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00247 Industries de l'habillement
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 01560 Métallurgie Alpes Maritimes
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00292 Plasturgie