M Michel BARBET-MASSIN
Commissaire aux comptes suppléant de MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS
M Michel BARBET-MASSIN a 65 ans ( naissance en 1957), est Commissaire aux comptes suppléant de la société MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS
M Michel BARBET-MASSIN peut être contacté au siège de la société MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS par courrier à l'adresse MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTI EXPERTIS 21 RUE LAFFITTE 75009 PARIS FRANCE
La société MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS est principalement dirigée par M Michel BARBET-MASSIN qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités d'édition ,éditeur, maison d'édition, éditeur de catalogues, éditeur de photographies, éditeur de gravures, éditeur de cartes postales, éditeur de cartes de voeux, éditeur de calendriers, éditeur de formulaires, éditeur d'affiches, éditeur de reproductions d'oe
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5819Z (Autres activités d'édition), les activités sont :
- Autres activités d'édition
- l'édition, y compris en ligne, de :
- catalogues
- photos, gravures et cartes postales
- cartes de vÅux
- calendriers
- formulaires
- affiches, reproductions d'Åuvres d'art
- matériel publicitaire
- autre matériel imprimé
- la publication en ligne de statistiques, de contenus pour adultes et d'autres informations
Mais sont exclues les activités :
- l'édition en ligne de répertoires et de fichiers d'adresses (cf58.12Z)
- l'édition de journaux publicitaires (cf58.13Z)
- la mise à disposition de logiciels en ligne (hébergement d'applications et fourniture de services applicatifs) (cf63.11Z)
La société MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/11/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38895235000048.
- M Michel BARBET-MASSIN, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 03 juin 2015
- M Yann CHARRON, Président (1959) depuis le 23 octobre 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS est de 64 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit GLORIEUX, Gérant (1947) du 19 janvier 2005 au 31 mars 2009
- M Jean-Marc WILLMANN, Président (1958) du 31 mars 2009 au 23 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- MAZARS SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juin 2015
21 RUE LAFFITTE
75009 PARIS 9
Téléphone : Société
MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS | |
Entrepreneurs individuels | MALAKOFF MEDERIC EXPERT PREVOY EXPERTIS | |
Identifiant de l'entreprise | 388952350 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 21 RUE LAFFITTE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juin 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 octobre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 200 824,00 | |
Résultat net | -9 261,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant plus de 80% des établissements 6 Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des établissements 7 Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, aucune ne regroupant plus de 50% des établissements | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5819Z : Autres activités d'édition | |
Activité principale de l'entreprise | 5819Z : Autres activités d'édition | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Autres activités d'édition | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de catalogues, éditeur de photographies, éditeur de gravures, éditeur de cartes postales, éditeur de cartes de voeux, éditeur de calendriers, éditeur de formulaires, éditeur d'affiches, éditeur de reproductions d'oe |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 834 352 |
Stock | 0 |
Avance | 74 |
Créance | 204 857 |
Placement | 629 421 |
Total Actif | 834 351 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 22 763 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 811 588 |
Total Passif | 834 351 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 200 824 |
Produit d'exploitation | 204 187 |
Charge d'exploitation | 214 493 |
Résultat d'exploitation | -10 306 |
Produit financier net | 1 044 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 044 |
Résultat courrant | -9 261 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -9 261 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02121 Ãdition
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00044 Industries chimiques
- 01480 Journalistes
- 01465 Peintres en lettres et publicité peinte
- 00086 Publicité
- 00804 VRP
Commissaire aux comptes titulaire partant : Ruchaud, Jean-Louis, Commissaire aux comptes suppléant partant : Riviere, Gerard.
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boyer, Franck.
Gérant partant : Glorieux, Benoit, nomination du Président : Willmann, Jean-Marc.
Président partant : Willmann, Jean-Marc, nomination du Président : Charron, Yann
modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS SA
Commissaire aux comptes suppléant partant : Boyer, Franck, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Barbet-Massin, Michel
Président partant : Charron, Yann, nomination du Président : Besombes, Pierre-Jean
Commissaire aux comptes suppléant partant : Barbet-Massin, Michel
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS SA