M Armel MEZIERE
Gérant de MEZIERE AUTOMOBILES
M Armel MEZIERE a 45 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société MEZIERE AUTOMOBILES
M Armel MEZIERE peut être contacté au siège de la société MEZIERE AUTOMOBILES par courrier à l'adresse MEZIERE AUTOMOBILES ZONE ARTISANALE BANDE ST DENIS 56800 PLOERMEL FRANCE, par téléphone au 02Â 97Â 74Â 02Â 55 ou par fax au 02Â 97Â 93Â 64Â 95
La société MEZIERE AUTOMOBILES est principalement dirigée par M Armel MEZIERE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société MEZIERE AUTOMOBILES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/12/1992 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38947739900031.
- M Armel MEZIERE, Gérant (1977) depuis le 27 août 2015
- MME Brigitte MARCE, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 24 mai 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MEZIERE AUTOMOBILES est de 56 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Thierry CHOUFFEUR, Gérant (1954) du 19 octobre 2004 au 25 juin 2011
- MME Francoise CHOUFFEUR, Gérant (1956) du 25 juin 2011 au 27 août 2015
Dirigeants personne morale:
- SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC`AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mai 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MEZIERE AUTOMOBILES | |
Entrepreneurs individuels | MEZIERE AUTOMOBILES | |
Identifiant de l'entreprise | 389477399 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | ZA BANDE SAINT DENIS 56800 PLOERMEL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 décembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 976 000,00 | |
Résultat net | 26 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 116 000 |
Immobilisation incorporelle | 19 000 |
Immobilisation corporelle | 97 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 813 000 |
Stock | 339 000 |
Avance | 29 000 |
Créance | 249 000 |
Placement | 196 000 |
Total Actif | 929 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 91 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 838 000 |
Total Passif | 929 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 976 000 |
Produit d'exploitation | 5 045 000 |
Charge d'exploitation | 5 011 000 |
Résultat d'exploitation | 34 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 28 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | -10 000 |
Résultat net | 26 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38947739900031 | MEZIERE AUTOMOBILES ZONE ARTISANALE BANDE ST DENIS 56800 PLOERMEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Gérant(e) : CHOUFFEUR Françoise, Annick, Jeanne né(e) COSTE
Gérant : MEZIERE Armel, Marc, Jean, Marie
Gérant : MEZIERE Armel, Marc, Jean, Marie Commissaire aux comptes titulaire : SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC'AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARCE Brigitte né(e) GIBOIN
Gérant : MEZIERE Armel, Marc, Jean, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC'AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GREGOIRE & ASSOCIES (SARL)
Président : MEZIERE Armel Marc Jean Marieà; Commissaire aux comptes titulaire : SARL ATLANTIQUE SYNOPTIC'AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : GREGOIRE & ASSOCIES