MME Magali CHIFFRE
Commissaire aux comptes suppléant de SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION
MME Magali CHIFFRE a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Commissaire aux comptes suppléant de la société SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION
MME Magali CHIFFRE peut être contacté au siège de la société SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION par courrier à l'adresse SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION SCD CONFORAMA 12 PLACE DE LA REPUBLIQUE 87038 LIMOGES CEDEX 1 FRANCE
La société SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION est principalement dirigée par MME Magali CHIFFRE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de meubles ,vendeur de meubles, marchand de meubles, boutique de meubles, magasin de meubles, boutique de décoration, magasin de décoration
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759A (Commerce de détail de meubles), les activités sont :
- Commerce de détail de meubles
- le commerce de détail de mobilier domestique
- le commerce de détail de mobilier de bureau
- le commerce de détail de miroirs encadrés
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
La société SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/01/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38960318400018.
- M Francois BARIAUD, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 23 décembre 2003
- M Francois BARIAUD, Directeur général (1960) depuis le 29 septembre 2015
- M Jacques DUFOURMONT, Administrateur (1931) depuis le 23 décembre 2003
- MME Alberte DUFOURMONT, Administrateur (1936) depuis le 23 décembre 2003
- MME Francoise DESCAZEAUD, Administrateur (1955) depuis le 23 décembre 2003
- MME Magali CHIFFRE, Commissaire aux comptes suppléant (1971) depuis le 05 décembre 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION est de 70 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 91 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles GROSSET, Commissaire aux comptes suppléant (1965) du 29 septembre 2015 au 05 décembre 2015
Dirigeants personne morale:
- CABINET ROBERT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION | |
Sigle de l'entreprise | SND | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 389603184 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 12 PL DE LA REPUBLIQUE 87000 87038 LIMOGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 décembre 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 21 décembre 1992 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 492 872,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759A : Commerce de détail de meubles | |
Activité principale de l'entreprise | 4759A : Commerce de détail de meubles | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de meubles | |
Synonyme | vendeur de meubles, marchand de meubles, boutique de meubles, magasin de meubles, boutique de décoration, magasin de décoration | |
Principal | marchand de meubles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 250 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 250 |
Actif circulant net | 1 236 545 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 236 148 |
Placement | 397 |
Total Actif | 1 236 795 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -371 150 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 607 944 |
Total Passif | 1 236 794 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 470 |
Résultat d'exploitation | -2 470 |
Produit financier net | 29 884 |
Charge financière | 30 323 |
Résultat financier | -440 |
Résultat courrant | 542 653 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 492 872 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38960318400018 | SOCIETE NIVERNAISE DE DISTRIBUTION SCD CONFORAMA 12 PLACE DE LA REPUBLIQUE 87038 LIMOGES CEDEX 1 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 02754 Magasins prestataires de services de cuisine
Président du conseil d'administration, Directeur général : BARIAUD François Administrateur : DUFOURMONT Jacques Administrateur : DUFOURMONT Alberte né(e) FUSADE Administrateur : DESCAZEAUD Françoise né(e) DUFOURMONT Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GROSSET Gilles
Président du conseil d'administration, Directeur général : BARIAUD François Administrateur : DUFOURMONT Jacques Administrateur : DUFOURMONT Alberte né(e) FUSADE Administrateur : DESCAZEAUD Françoise né(e) DUFOURMONT Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROBERT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CHIFFRE Magali