M Caspar STURM
Président de CORADIN
M Caspar STURM a 79 ans ( naissance en 1945), est Président de la société CORADIN
M Caspar STURM peut être contacté au siège de la société CORADIN par courrier à l'adresse CORADIN ZONE INDUSTRIELLE ARGILE 6 460 ET 620 AVENUE DE LA QUIERA 06370 MOUANS SARTOUX FRANCE, par téléphone au 0492288000 ou par fax au 04Â 92Â 28Â 80Â 08
La société CORADIN est principalement dirigée par M Caspar STURM qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages en matières plastiques ,fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2222Z (Fabrication d'emballages en matières plastiques), les activités sont :
- Fabrication d'emballages en matières plastiques
- la fabrication d'articles d'emballage en matières plastiques :
- sacs, sachets, conteneurs, boîtes, caisses, bonbonnes, bouteilles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie en plastique (cf15.12Z)
La société CORADIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/01/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 38976536300020.
- M Caspar STURM, Président (1945) depuis le 03 mai 2014
Anciens dirigeants :
- M Bruno GUILBERT, Directeur général (1959) du 28 août 2007 au 18 novembre 2014
- M Caspar STURM, Président-directeur général (1945) du 19 janvier 2005 au 03 mai 2014
- M Franck MOISIO, Directeur général (1965) du 19 janvier 2005 au 03 mai 2014
- M Thomas GRIEDER, Directeur général (1963) du 16 août 2005 au 28 août 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CORADIN | |
Entrepreneurs individuels | CORADIN | |
Identifiant de l'entreprise | 389765363 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 620 AV DE LA QUIERA 06370 MOUANS SARTOUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 mars 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 531 000,00 | |
Résultat net | 24 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Synonyme | fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique | |
Principal | fabricant d'emballages plastiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 946 000 |
Immobilisation incorporelle | 394 000 |
Immobilisation corporelle | 542 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 2 151 000 |
Stock | 618 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 454 000 |
Placement | 79 000 |
Total Actif | 3 098 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 074 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 41 000 |
Dette | 982 000 |
Total Passif | 3 098 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 531 000 |
Produit d'exploitation | 2 684 000 |
Charge d'exploitation | 4 167 000 |
Résultat d'exploitation | -1 484 000 |
Produit financier net | 240 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | -1 496 000 |
Produit exceptionnel | 1 300 000 |
Charges exceptionnelles | 450 |
Résultat exceptionnel | 1 300 000 |
Résultat net | 24 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
38976536300020 | CORADIN ZONE INDUSTRIELLE ARGILE 6 460 ET 620 AVENUE DE LA QUIERA 06370 MOUANS SARTOUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 83 14 21 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cannes.fr.
Les greffiers sont : VAN SANT Dany , VAN SANT Johan
Le greffe est ouvert 09h à 11h30/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 00292 Plasturgie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
Président : STURM Caspar Felix Victor modification le 22 Août 2002 Commissaire aux comptes titulaire : COURT Catherine en fonction le 28 Novembre 2001 Commissaire aux comptes suppléant : NAMI Jean modification le 28 Novembre 2001
Commissaire aux comptes titulaire : COURT Catherine en fonction le 28 Novembre 2001 ; Commissaire aux comptes suppléant : NAMI Jean modification le 28 Novembre 2001 ; Directeur général : LOUVEL Florence en fonction le 06 Juin 2018 ; Président : BOURDIER Fabrice en fonction le 06 Juin 2018
Directeur général : LOUVEL, BIDAMANT Florence en fonction le 06 Juin 2018 ; Président : BOURDIER Fabrice en fonction le 06 Juin 2018
Directeur général : LOUVEL, BIDAMANT Florence en fonction le 06 Juin 2018 ; Président : BOURDIER Fabrice en fonction le 06 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES REYNIER ET ASSOCIES en fonction le 02 Janvier 2020