M Ariel OLIEL
Président de ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE
M Ariel OLIEL a 57 ans ( naissance en 1965), est Président de la société ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE
M Ariel OLIEL peut être contacté au siège de la société ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE par courrier à l'adresse ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE FAC SIMILE 53 AVENUE DU BOIS DE LA PIE 93290 TREMBLAY EN FRANCE FRANCE, par téléphone au 01Â 49Â 90Â 40Â 00 ou par fax au 01Â 49Â 90Â 40Â 01
La société ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE est principalement dirigée par M Ariel OLIEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Installation de machines et équipements mécaniques ,installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320B (Installation de machines et équipements mécaniques), les activités sont :
- Installation de machines et équipements mécaniques
- l'installation de machines de bureau et comptables
- l'installation et le montage de moteurs et turbines
- l'installation et le montage de pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques
- l'installation d'articles de robinetterie et similaires
- l'installation d'organes mécaniques de transmission
- l'installation et le montage de fours et brûleurs
- l'installation et le montage d'équipements de levage et de manutention
- l'installation et le montage de matériel aéraulique et frigorifique industriel
- l'installation d'outillage portatif à moteur incorporé
- l'installation de machines-outils à bois et autres matériaux
- l'installation d'appareils ménagers professionnels
- l'installation d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage
- l'installation de matériels pour les industries chimiques
- l'installation d'autres machines d'usage général
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour l'agriculture
- l'installation et montage de machines-outils à métaux
- l'installation de machines et d'équipements industriels pour la métallurgie, pour l'extraction et la construction, pour l'industrie agroalimentaire, pour les industries textiles, pour les industries du papier et du carton, pour le travail du caoutcho
- l'installation de machines d'imprimerie
- l'installation de robots divers n.c.a.
- l'installation de jeux de quilles automatiques (bowlings)
- l'installation d'autres machines d'usage spécifique
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de fourneaux et autres équipements de chauffage (cf43.22B)
- l'installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de portes automatiques, d'aspirateurs à unité centrale, etc(cf43.29B)
La société ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/07/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39010749800045.
- M Ariel OLIEL, Président (1965) depuis le 11 avril 2015
Anciens dirigeants :
- M Claude ALLABERT, Président (1956) du 02 août 2014 au 11 avril 2015
- M Dominique BELHOSTE, Président (1954) du 13 juillet 2004 au 25 septembre 2007
- M Laurent PARIS, Président (1964) du 25 septembre 2007 au 26 février 2008
- M Roger BENSAID, Président (1955) du 26 février 2008 au 02 août 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE | |
Entrepreneurs individuels | ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 390107498 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 53 AV DU BOIS DE LA PIE 93290 TREMBLAY EN FRANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 19 538 000,00 | |
Résultat net | 512 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale de l'entreprise | 3320B : Installation de machines et équipements mécaniques | |
Activité principale | 3314Z | |
Première activité | 4666Z | |
Deuxième activité | 3314Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Installation de machines et équipements mécaniques | |
Synonyme | installateur de machines, installateur d'équipements mécaniques | |
Principal | installateur de machines |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 567 000 |
Immobilisation incorporelle | 255 000 |
Immobilisation corporelle | 52 000 |
Immobilisation financière | 259 000 |
Actif circulant net | 8 400 000 |
Stock | 962 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 913 000 |
Placement | 3 525 000 |
Total Actif | 8 967 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 452 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 171 000 |
Dette | 5 343 000 |
Total Passif | 8 967 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 538 000 |
Produit d'exploitation | 20 212 000 |
Charge d'exploitation | 19 334 000 |
Résultat d'exploitation | 879 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | -140 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | 883 000 |
Produit exceptionnel | 461 000 |
Charges exceptionnelles | 448 000 |
Résultat exceptionnel | 13 000 |
Résultat net | 512 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39010749800045 | ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE FAC SIMILE 53 AVENUE DU BOIS DE LA PIE 93290 TREMBLAY EN FRANCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00200 Exploitations frigorifiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00920 Métallurgie Vienne
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 18 Janvier 2005. Commissaire aux comptes suppléant : BASTIER Jean Marc en fonction le 18 Janvier 2005. Président : BENSAID Roger en fonction le 04 Février 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 10 Décembre 2012 Président : ALLABERT Claude en fonction le 31 Juillet 2014
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 10 Décembre 2012 Président : OLIEL Ariel en fonction le 09 Avril 2015
Président : OLIEL Ariel ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : Deloitte & Associés ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S
Président : BOUZI Abdelkhalek ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : Deloitte & Associés ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S