MME Melanie ZAORSKI
Gérant de SCI INVESTYANA
MME Melanie ZAORSKI a 32 ans ( naissance en 1992), elle est Gérant de la société SCI INVESTYANA
MME Melanie ZAORSKI peut être contacté au siège de la société SCI INVESTYANA par courrier à l'adresse SCI INVESTYANA 10 RUE JEAN MOULIN 44980 STE LUCE SUR LOIRE FRANCE
La société SCI INVESTYANA est principalement dirigée par MME Melanie ZAORSKI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI INVESTYANA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/02/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39013433600036.
- M Nicolas ZAORSKI, Gérant (1989) depuis le 06 décembre 2016
- MME Melanie ZAORSKI, Gérant (1992) depuis le 06 décembre 2016
- MME Nathalie METAY, Gérant (1963) depuis le 04 janvier 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCI INVESTYANA est de 43 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yannick ZAORSKI, Associé-gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 10 avril 2010
- M Yannick ZAORSKI, Co-gérant (1956) du 10 avril 2010 au 06 décembre 2016
- MME Nathalie METAY, Associé-gérant (1963) du 31 mars 2009 au 10 avril 2010
- MME Nathalie ZAORSKI, Co-gérant (1963) du 10 avril 2010 au 06 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI INVESTYANA | |
Entrepreneurs individuels | SCI INVESTYANA | |
Identifiant de l'entreprise | 390134336 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 10 RUE JEAN MOULIN 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 février 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 04 février 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39013433600036 | SCI INVESTYANA 10 RUE JEAN MOULIN 44980 STE LUCE SUR LOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Co-gérant associé indéfiniment responsable : ZAORSKI Yannick Daniel Patrick. Co-gérant associé indéfiniment responsable : METAY Nathalie Marie-France.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : ZAORSKI Yannick Daniel Patrick Co-gérant associé indéfiniment responsable : METAY Nathalie Marie-France
nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Zaorski, Nicolas Jacques Maurice, nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Zaorski, Mélanie Marie Geneviève, modification du Co-gérant associé indéfiniment responsable Zaorski, Yannick Daniel Patrick, modification du Co-gérant associé indéfiniment responsable Metay, nom d'usage : Zaorski, Nathalie Marie-France
nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Metay, Nathalie Marie-France