M Jean COVINI
Directeur général de COVINI ENTREPRISE
M Jean COVINI a 80 ans ( naissance en 1943), est Directeur général de la société COVINI ENTREPRISE
M Jean COVINI peut être contacté au siège de la société COVINI ENTREPRISE par courrier à l'adresse COVINI ENTREPRISE 525 CHEMIN DES NEGADOUX 83140 SIX FOURS LES PLAGES FRANCE, par téléphone au 0494947195 ou par fax au 04Â 94Â 30Â 62Â 65
La société COVINI ENTREPRISE est principalement dirigée par M Jean COVINI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Dépollution et autres services de gestion des déchets ,gestion des déchets, dépollution
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3900Z (Dépollution et autres services de gestion des déchets), les activités sont :
- Dépollution et autres services de gestion des déchets
- la décontamination des sols et des eaux souterraines pollués, in situ ou ex situ, par exemple à l'aide de méthodes mécaniques, chimiques ou biologiques
- la décontamination d'usines ou de sites industriels, y compris des usines et des sites nucléaires
- la décontamination et la dépollution des eaux superficielles à la suite de pollutions accidentelles, par exemple par l'enlèvement de polluants ou l'application de produits chimiques
- le nettoyage des rejets d'hydrocarbures sur terre, dans les eaux superficielles, dans l'océan ou dans la mer, y compris les zones côtières
- le désamiantage, l'enlèvement des peintures à base de plomb, la réduction des matières toxiques, etc.
- le déminage
- les autres activités spécialisées de lutte contre la pollution
Mais sont exclues les activités :
- la protection phytosanitaire dans l'agriculture (cf01.61Z)
- le traitement de l'eau aux fins de la distribution d'eau (cf36.00Z)
- le traitement et l'élimination des déchets non dangereux (cf38.21Z)
- le traitement et l'élimination des déchets dangereux (cf38.22Z)
- le balayage, l'arrosage des chaussées et les autres services de voirie (cf81.29B)
La société COVINI ENTREPRISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/05/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39121935900026.
- M Stephane GUILLEMET, Président (1965) depuis le 25 mars 2008
Anciens dirigeants :
- M Bernard AUTAJON, Directeur général (1955) du 19 janvier 2005 au 03 septembre 2015
- M Jean COVINI, Directeur général (1943) du 19 janvier 2005 au 20 janvier 2009
- M Patrick COVINI, Administrateur (1964) du 19 janvier 2005 au 20 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
- DI AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 septembre 2015
- SA FAYETTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COVINI ENTREPRISE | |
Entrepreneurs individuels | COVINI ENTREPRISE | |
Identifiant de l'entreprise | 391219359 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 525 CHE DES NEGADOUX 83140 SIX FOURS LES PLAGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 02 mai 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Activité principale de l'entreprise | 3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Synonyme | gestion des déchets, dépollution | |
Principal | dépollution |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39121935900026 | COVINI ENTREPRISE 525 CHEMIN DES NEGADOUX 83140 SIX FOURS LES PLAGES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- 02149 Activités du déchet
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Directeur général et administrateur : COVINI JEAN PIERRE modification le 30 Avril 1998. Président directeur général et administrateur : AUTAJON Bernard en fonction le 30 Avril 1998. Administrateur : COVINI Patrick en fonction le 30 Avril 1998. Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier en fonction le 19 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008 .
Président : Autajon Bernard modification le 26 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier en fonction le 19 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008. Directeur général : Guillemet Stéphane en fonction le 26 Février 2008.
Directeur général : Autajon Bernard modification le 02 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : IVARRA Didier en fonction le 19 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008 Président : Guillemet Stéphane modification le 02 Mars 2012
Commissaire aux comptes suppléant : SA FAYETTE ET ASSOCIES en fonction le 19 Février 2008 Président : Guillemet Stéphane modification le 02 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : DI AUDIT en fonction le 01 Septembre 2015
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 4 juillet 2017 désignant administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion., mandataire judiciaire Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, désignant liquidateur SCP Br Associés Prise en la Personne de Me Nicolas Malric 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication à l\'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.