M Pascal CHARIOL
Administrateur de RANNO ENTREPRISE
M Pascal CHARIOL a 63 ans ( naissance en 1961), est Administrateur de la société RANNO ENTREPRISE
M Pascal CHARIOL peut être contacté au siège de la société RANNO ENTREPRISE par courrier à l'adresse RANNO ENTREPRISE 33 ROUTE DE LONGJUMEAU 91385 CHILLY MAZARIN CEDEX FRANCE, par téléphone au 0169097928 ou par fax au 01Â 64Â 48Â 22Â 45
La société RANNO ENTREPRISE est principalement dirigée par M Pascal CHARIOL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Agencement de lieux de vente ,agencement, agencement de commerces, agencement de lieux de vente, installation, installation de commerces, installation de lieux de vente, montage de stands
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332C (Agencement de lieux de vente), les activités sont :
- Agencement de lieux de vente
- les travaux d'agencement de magasins et d'installations commerciales diverses
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
La société RANNO ENTREPRISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/09/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39130606500023.
- M Christophe PIETTE, Président du conseil d`administration (1967) depuis le 09 novembre 2013
- M Emmanuel CHARNAVEL, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 28 septembre 2016
- M Michel RANNO, Administrateur (1941) depuis le 14 septembre 2004
- M Olivier FERRATON, Administrateur (1963) depuis le 29 mai 2010
- M Olivier ROUX, Administrateur (1957) depuis le 29 mai 2010
- M Pascal CHARIOL, Administrateur (1961) depuis le 09 novembre 2013
- M Pascal CHARIOL, Directeur général (1961) depuis le 22 avril 2017
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société RANNO ENTREPRISE est de 64 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe PIETTE, Directeur général (1967) du 09 novembre 2013 au 24 février 2017
- M Damien BERTRAND, Administrateur (1960) du 14 septembre 2004 au 24 avril 2007
- M Olivier DESCAZEAUX, Directeur général délégué (1964) du 24 avril 2007 au 29 mai 2010
- M Olivier DESCAZEAUX, Administrateur (1964) du 02 octobre 2007 au 29 mai 2010
- M Olivier DESCAZEAUX, Directeur général délégué (1964) du 29 mai 2010 au 09 novembre 2013
- M Olivier ROUX, Président-directeur général (1957) du 14 septembre 2004 au 29 mai 2010
- M Pascal CHARIOL, Directeur général délégué (1961) du 09 novembre 2013 au 24 février 2017
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RANNO ENTREPRISE | |
Entrepreneurs individuels | RANNO ENTREPRISE | |
Identifiant de l'entreprise | 391306065 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | RTE DE LONGJUMEAU 91380 CHILLY MAZARIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 26 juin 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 26 mai 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332C : Agencement de lieux de vente | |
Activité principale de l'entreprise | 4332C : Agencement de lieux de vente | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Agencement de lieux de vente | |
Synonyme | agencement, agencement de commerces, agencement de lieux de vente, installation, installation de commerces, installation de lieux de vente, montage de stands | |
Principal | agencement des lieux de vente |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39130606500023 | RANNO ENTREPRISE 33 ROUTE DE LONGJUMEAU 91385 CHILLY MAZARIN CEDEX FRANCE |
39130606500031 | RANNO ENTREPRISE LA MARE FONTAINE 93420 VILLEPINTE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 01411 Fabrication de l'ameublement
Administrateur : RANNO Michel modification le 27 Mars 2007 Président directeur général : ROUX Olivier Marie Andre modification le 27 Mars 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SIMOENS Jean Paul en fonction le 17 Septembre 1999 Commissaire aux comptes suppléant : MAZA Michel en fonction le 17 Septembre 1999 Directeur général délégué et administrateur : DESCAZEAUX Olivier Philippe modification le 22 Août 2007 Administrateur : FERRATON Olivier Stéphane Marie en fonction le 21 Mai 2010
Administrateur : RANNO Michel modification le 27 Mars 2007 Président directeur général : ROUX Olivier Marie Andre modification le 27 Mars 2007 Directeur général délégué et administrateur : DESCAZEAUX Olivier Philippe modification le 22 Août 2007 Administrateur : FERRATON Olivier Stéphane Marie en fonction le 21 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel en fonction le 27 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 27 Octobre 2011
Administrateur : RANNO Michel modification le 27 Mars 2007 Administrateur : ROUX Olivier Marie Andre modification le 07 Novembre 2013 Administrateur : FERRATON Olivier Stéphane Marie en fonction le 21 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel en fonction le 27 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 27 Octobre 2011 Président Directeur général Administrateur : PIETTE Christophe André en fonction le 07 Novembre 2013 Directeur général délégué Administrateur : CHARIOL Pascal Bernard en fonction le 07 Novembre 2013
Administrateur : RANNO Michel modification le 27 Mars 2007 ; Administrateur : ROUX Olivier Marie Andre modification le 07 Novembre 2013 ; Administrateur : FERRATON Olivier Stéphane Marie en fonction le 21 Mai 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel en fonction le 27 Octobre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 27 Octobre 2011 ; Président du conseil d'administration Administrateur : PIETTE Christophe André modification le 22 Février 2017 ; Administrateur : CHARIOL Pascal Bernard modification le 22 Février 2017
Président du conseil d'administration, Administrateur : PIETTE Christophe André ; Directeur général, Administrateur : CHARIOL Pascal Bernard ; Administrateur : RANNO Michel ; Administrateur : FERRATON Olivier Stéphane Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel
Président du conseil d'administration, Administrateur : PIETTE Christophe André ; Directeur général, Administrateur : ROUSSEL Guillaume Lucien Olivier ; Administrateur : RANNO Michel ; Administrateur : FERRATON Olivier Stéphane Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel