M Laurent PEYRAS LABARTHE
Gérant de LUMI INTER ANGLET
M Laurent PEYRAS LABARTHE a 47 ans ( naissance en 1975), est Gérant de la société LUMI INTER ANGLET
M Laurent PEYRAS LABARTHE peut être contacté au siège de la société LUMI INTER ANGLET par courrier à l'adresse LUMI INTER ANGLET LI DESIGN 91 RUE DE LAMOULY 64600 ANGLET FRANCE, par téléphone au 05Â 59Â 52Â 23Â 62 ou par fax au 05Â 59Â 52Â 57Â 30
La société LUMI INTER ANGLET est principalement dirigée par M Laurent PEYRAS LABARTHE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de matériel électrique ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669A (Commerce de gros de matériel électrique), les activités sont :
- Commerce de gros de matériel électrique
- le commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel
- le commerce de gros d'autres matériels électriques tels les moteurs et les transformateurs
- le commerce de gros d'instruments et d'appareils de mesure
La société LUMI INTER ANGLET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/09/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39222002600026.
- M Benjamin BORDANAVE, Gérant (1981) depuis le 05 décembre 2009
- M Laurent PEYRAS LABARTHE, Gérant (1975) depuis le 05 décembre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LUMI INTER ANGLET est de 44 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Fabrice LACAZE, Administrateur (1966) du 05 décembre 2009 au 26 avril 2010
- M Pierre GENDRE, Président du conseil d`administration (1946) du 19 janvier 2005 au 05 décembre 2009
- MME Danielle GENDRE, Administrateur (1948) du 31 octobre 2009 au 05 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- LUMI INTER FINANCE, Administrateur du 31 octobre 2009 au 05 décembre 2009
- SA LUMI INTER FINANCE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LUMI INTER ANGLET | |
Entrepreneurs individuels | LUMI INTER ANGLET | |
Identifiant de l'entreprise | 392220026 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 91 RUE DE LAMOULY 64600 ANGLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 septembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 906 600,00 | |
Résultat net | 19 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669A : Commerce de gros de matériel électrique | |
Activité principale de l'entreprise | 4669A : Commerce de gros de matériel électrique | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros | |
Principal | grossiste de matériel électrique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 202 800 |
Immobilisation incorporelle | 161 600 |
Immobilisation corporelle | 40 400 |
Immobilisation financière | 800 |
Actif circulant net | 366 100 |
Stock | 231 400 |
Avance | 0 |
Créance | 82 900 |
Placement | 51 800 |
Total Actif | 569 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 408 900 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 160 000 |
Total Passif | 569 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 906 600 |
Produit d'exploitation | 935 600 |
Charge d'exploitation | 913 300 |
Résultat d'exploitation | 22 400 |
Produit financier net | 300 |
Charge financière | 300 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 22 400 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 100 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 19 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39222002600026 | LUMI INTER ANGLET LI DESIGN 91 RUE DE LAMOULY 64600 ANGLET FRANCE |
39222002600026 | LUMI INTER ANGLET LI DESIGN 91 RUE DE LAMOULY 64600 ANGLET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du Conseil d'Administration : GENDRE Pierre Administrateur : GENDRE Danielle né(e) LENOIR Administrateur : LUMI INTER FINANCE (SA) représenté par LENOIR Danielle Commissaire aux comptes titulaire : CLEDE Pierre Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE AUDIT CONSEIL SARL (SARL)
Président directeur général : PEYRAS LABARTHE Laurent Administrateur : BORDANAVE Benjamin Administrateur : LACAZE Fabrice Commissaire aux comptes titulaire : CLEDE Pierre Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE AUDIT CONSEIL SARL (SARL)
Co-Gérant : PEYRAS LABARTHE Laurent Co-Gérant : BORDANAVE Benjamin
Gérant : PEYRAS LABARTHE Laurent