M Avelino DA SILVA
Gérant de DA SILVA
M Avelino DA SILVA a 58 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société DA SILVA
M Avelino DA SILVA peut être contacté au siège de la société DA SILVA par courrier à l'adresse DA SILVA BATIMENT A 163 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 69150 DECINES CHARPIEU FRANCE, par téléphone au 04Â 74Â 00Â 51Â 72 ou par fax au 04Â 74Â 08Â 82Â 67
La société DA SILVA est principalement dirigée par M Avelino DA SILVA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société DA SILVA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39250189600030.
- M Avelino DA SILVA, Gérant (1964) depuis le 05 avril 2005
- M Jose FERNANDES DA SILVA, Gérant (1965) depuis le 20 mars 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DA SILVA est de 58 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Auguste DA SILVA, Co-gérant (1965) du 05 avril 2005 au 20 mars 2014
- MME Ingrid FERNANDEZ DA SILVA, Gérant (1960) du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 janvier 2021 : DA SILVA Avelino nom d'usage : DA SILVA n'est plus gérant. DA SILVA Avelino nom d'usage : DA SILVA devient président. FERNANDES DA SILVA José Augusto nom d'usage : FERNANDES DA SILVA n'est plus gérant. FERNANDES DA SILVA José Augusto nom d'usage : FERNANDES DA SILVA devient directeur général)
- 04 mars 2021 : FERNANDES DA SILVA José Augusto nom d'usage : FERNANDES DA SILVA n'est plus directeur général. DA SILVA Avelino nom d'usage : DA SILVA n'est plus président. Sté par actions simplifiée FLOCA devient président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DA SILVA | |
Entrepreneurs individuels | DA SILVA | |
Identifiant de l'entreprise | 392501896 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 163 AV FRANKLIN ROOSEVELT 69150 DECINES CHARPIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 18 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 septembre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 642 376,00 | |
Résultat net | 1 064,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 39 104 |
Immobilisation incorporelle | 198 |
Immobilisation corporelle | 38 810 |
Immobilisation financière | 96 |
Actif circulant net | 279 075 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 125 936 |
Placement | 153 139 |
Total Actif | 318 181 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 128 877 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 189 298 |
Total Passif | 318 180 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 642 376 |
Produit d'exploitation | 642 379 |
Charge d'exploitation | 651 680 |
Résultat d'exploitation | -9 301 |
Produit financier net | 1 925 |
Charge financière | 1 200 |
Résultat financier | 725 |
Résultat courrant | -8 576 |
Produit exceptionnel | 12 922 |
Charges exceptionnelles | 3 069 |
Résultat exceptionnel | 9 853 |
Résultat net | 1 064 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39250189600030 | DA SILVA BATIMENT A 163 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 69150 DECINES CHARPIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
DA SILVA Avelino nom d'usage : DA SILVA n'est plus gérant. DA SILVA Avelino nom d'usage : DA SILVA devient président. FERNANDES DA SILVA José Augusto nom d'usage : FERNANDES DA SILVA n'est plus gérant. FERNANDES DA SILVA José Augusto nom d'usage : FERNANDES DA SILVA devient directeur général
FERNANDES DA SILVA José Augusto nom d'usage : FERNANDES DA SILVA n'est plus directeur général. DA SILVA Avelino nom d'usage : DA SILVA n'est plus président. Sté par actions simplifiée FLOCA devient président