M Stephane LEGENDRE
Commissaire aux comptes suppléant de ECOSYS
M Stephane LEGENDRE a 48 ans ( naissance en 1974), est Commissaire aux comptes suppléant de la société ECOSYS
M Stephane LEGENDRE peut être contacté au siège de la société ECOSYS par courrier à l'adresse ECOSYS ZONE INDUSTRIELLE LA RIBAULLERIE 37390 CHARENTILLY FRANCE, par téléphone au 02 35 78 65 81
La société ECOSYS est principalement dirigée par M Stephane LEGENDRE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Traitement et élimination des déchets non dangereux ,gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3821Z (Traitement et élimination des déchets non dangereux), les activités sont :
- Traitement et élimination des déchets non dangereux
- l'élimination et le traitement avant élimination de déchets non dangereux, solides ou autres :
- l'exploitation de décharges pour l'élimination de déchets non dangereux
- l'élimination de déchets non dangereux par combustion ou incinération ou d'autres méthodes, avec ou sans production d'électricité ou de vapeur, de carburants de substitution, de biométhane, de cendres, de compost et d'autres co-produits destinés à un
- le traitement des déchets organiques dans le but de les éliminer
Mais sont exclues les activités :
- l'incinération et la combustion de déchets dangereux (cf38.22Z)
- l'exploitation d'installations de tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique, boîtes à boisson et métaux usagés, en vue de la récupération des déchets (cf38.32Z)
- la décontamination, le nettoyage des terres, de l'eau, la réduction des matières toxiques (cf39.00Z)
La société ECOSYS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/07/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39265765600238.
- M Christian PALVADEAU, Commissaire aux comptes suppléant (1962) depuis le 05 juillet 2016
- M Emmanuel GALLAND, Directeur général (1972) depuis le 23 août 2010
- M Pascal FREMIN-BESOMBES, Président (1964) depuis le 23 juin 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ECOSYS est de 56 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud PHILIPON, Président du conseil d`administration (1966) du 09 décembre 2003 au 07 août 2007
- M Pascal FREMIN, Directeur général (1964) du 09 décembre 2003 au 06 mars 2007
- M Pascal FREMIN, Président (1964) du 07 août 2007 au 03 juillet 2010
- M Pascal FREMIN BESOMBES, Président (1964) du 05 février 2008 au 27 janvier 2009
- M Pascal FREMIN-BESOMBES NE FREMIN, Président (1964) du 03 juillet 2010 au 23 juin 2012
- M Philippe BERTIN, Directeur général (1952) du 06 mars 2007 au 07 août 2007
- M Pierre-Francois LEROUX, Commissaire aux comptes titulaire (1953) du 02 décembre 2015 au 05 juillet 2016
- M Stephane LEGENDRE, Commissaire aux comptes suppléant (1974) du 02 décembre 2015 au 05 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET VILAINE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 juillet 2016
ZI LA RIBAULLERIE
37390 CHARENTILLY
Téléphone : 02 35 78 65 81 Société
ECOSYS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ECOSYS | |
Entrepreneurs individuels | ECOSYS | |
Identifiant de l'entreprise | 392657656 | |
Numéro interne du siège | 00238 | |
Adresse | ALL DES PEUPLIERS 44470 CARQUEFOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 11 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 13 octobre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 11 135 000,00 | |
Résultat net | 1 130 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité principale de l'entreprise | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité principale | 3821Z | |
Première activité | 2015Z | |
Deuxième activité | 3821Z | |
Troisième activité | 3811Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Synonyme | gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets | |
Principal | traitement des déchets |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 966 000 |
Immobilisation incorporelle | 47 000 |
Immobilisation corporelle | 3 722 000 |
Immobilisation financière | 197 000 |
Actif circulant net | 6 454 000 |
Stock | 1 000 000 |
Avance | 0 |
Créance | 5 090 000 |
Placement | 364 000 |
Total Actif | 10 420 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 474 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 6 946 000 |
Total Passif | 10 420 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 135 000 |
Produit d'exploitation | 12 267 000 |
Charge d'exploitation | 11 171 000 |
Résultat d'exploitation | 1 095 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 115 000 |
Résultat financier | -112 000 |
Résultat courrant | 983 000 |
Produit exceptionnel | 845 000 |
Charges exceptionnelles | 699 000 |
Résultat exceptionnel | 147 000 |
Résultat net | 1 130 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 01702 Travaux publics ouvriers
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.