MME Chantal ANGELINI
Directeur général de SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
MME Chantal ANGELINI a 70 ans ( naissance en 1952), elle est Directeur général de la société SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
MME Chantal ANGELINI peut être contacté au siège de la société SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION par courrier à l'adresse SOC FINANCIERE GESTION PARTICIPATION QUA DES PIOUX 1778 RTE DE TOULON 83260 LA CRAU , par téléphone au 04 94 01 79 61
La société SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION est principalement dirigée par MME Chantal ANGELINI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/11/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39298610500030.
- M Aldo BELTRAME, Administrateur (1959) depuis le 17 septembre 2011
- M Jonathan COLA, Administrateur (1969) depuis le 17 septembre 2011
- MME Chantal ANGELINI, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 17 septembre 2011
- MME Chantal ANGELINI, Directeur général (1952) depuis le 02 septembre 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION est de 64 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Aldo BELTRAME, Administrateur (1959) du 19 janvier 2005 au 17 septembre 2011
- M Jonathan COLA, Administrateur (1969) du 19 janvier 2005 au 17 septembre 2011
- MME Chantal ANGELINI, Président (1952) du 19 janvier 2005 au 17 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- STE FAE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION | |
Sigle de l'entreprise | SFGP | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION | |
Identifiant de l'entreprise | 392986105 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 1778 RTE DE TOULON 83260 LA CRAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 mai 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 octobre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39298610500030 | SOC FINANCIERE GESTION PARTICIPATION QUA DES PIOUX 1778 RTE DE TOULON 83260 LA CRAU |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 à 11h30/14h00 à 16h15
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers