M Denis DURAND
Président de GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD
M Denis DURAND a 66 ans ( naissance en 1956), est Président de la société GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD
M Denis DURAND peut être contacté au siège de la société GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD par courrier à l'adresse GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD IMMEUBLE UNIDOR 24100 ST LAURENT DES VIGNES FRANCE
La société GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD est principalement dirigée par M Denis DURAND qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/12/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39315923100017.
- M Alain QUEYRAL, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 06 mars 2010
- M Alex ROUBY, Administrateur (1951) depuis le 06 mars 2010
- M Guy CUISSET, Administrateur (1954) depuis le 20 février 2014
- M Herve MARTRENCHARD, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 06 juin 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD est de 65 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain SERGENTON, Administrateur (1951) du 06 mars 2010 au 08 novembre 2013
- M Denis DURAND, Président (1956) du 24 août 2004 au 05 octobre 2004
- M Jean-Paul MIGOT, Administrateur (1958) du 05 octobre 2004 au 25 août 2009
- M Marc GOUY, Administrateur (1962) du 24 août 2004 au 06 juin 2015
- M Pierre RIGAUDI, Administrateur (1958) du 24 août 2004 au 05 octobre 2004
- M Serge GERAUD, Président (1944) du 05 octobre 2004 au 25 août 2009
Dirigeants personne morale:
- DOMAINE DE FONROQUES, Administrateur depuis le 20 février 2014
- EARL CHATEAU HAUTE FONROUSSE, Administrateur depuis le 06 juin 2015
- EARL DE COMBET, Administrateur depuis le 06 mars 2010
- EARL MONIQUE ET ALAIN QUEYRAL, Administrateur depuis le 25 août 2009
- EARL SERGENTON HAUT MONLONG, Administrateur depuis le 08 novembre 2013
- Exploitation Agricole a Responsabilite Limitee Vignobles GOUY, Administrateur depuis le 06 juin 2015
- GAEC DE PECOULA, Administrateur depuis le 24 août 2004
- GROUPE LA BREGERE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 juin 2015
- GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE POULVERE ET DES BARSES, Administrateur depuis le 06 mars 2010
- EARL DE COMBET, Administrateur du 25 août 2009 au 06 mars 2010
- ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MONIQUE ET ALAI, Administrateur du 08 septembre 2009 au 06 mars 2010
- EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE COMBET, Administrateur du 05 octobre 2004 au 25 août 2009
- GAEC DES BRANDINES, Administrateur du 13 septembre 2005 au 20 février 2014
- GAEC DURAND, Administrateur du 24 août 2004 au 05 octobre 2004
- GAEC GANFARD HAUTE FONROUSSE, Administrateur du 24 août 2004 au 06 juin 2015
- GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE POULVERE, Administrateur du 25 août 2009 au 06 mars 2010
- GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES DE POULVERE ET DES, Administrateur du 05 octobre 2004 au 25 août 2009
- SARL SOCAV AGRICOLE, Administrateur du 24 août 2004 au 05 octobre 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD | |
Entrepreneurs individuels | GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD | |
Identifiant de l'entreprise | 393159231 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 24100 SAINT LAURENT DES VIGNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 12 novembre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 12 novembre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 2 093,00 | |
Résultat net | 2,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale | 4634Z | |
Première activité | 4634Z | |
Deuxième activité | 4619A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 17 000 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 14 000 |
Actif circulant net | 1 774 000 |
Stock | 69 000 000 |
Avance | 154 000 |
Créance | 1 157 000 000 000 |
Placement | 394 000 |
Total Actif | 1 791 000 000 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 136 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 10 |
Dette | 1 645 |
Total Passif | 1 791 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 093 |
Produit d'exploitation | 2 100 |
Charge d'exploitation | 2 106 |
Résultat d'exploitation | -7 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 10 |
Résultat financier | -10 |
Résultat courrant | -17 |
Produit exceptionnel | 19 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 19 |
Résultat net | 2 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39315923100017 | GPT DE VITICULTEURS DORDOGNE PERIGORD IMMEUBLE UNIDOR 24100 ST LAURENT DES VIGNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 63 58 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bergerac.fr.
Les greffiers sont : ALBRIGO Karine , GUILLOTON Véronique
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi 8H45-12H00 et de 13h30-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP