M Pierre LEPRETRE
Gérant de SARL EURO-DIRECT
M Pierre LEPRETRE a 40 ans ( naissance en 1984), est Gérant de la société SARL EURO-DIRECT
M Pierre LEPRETRE peut être contacté au siège de la société SARL EURO-DIRECT par courrier à l'adresse SARL EURO DIRECT ZAC DES HAUTS DE MARGNY 190 RUE RENE CAUDRON 60280 MARGNY LES COMPIEGNE FRANCE, par téléphone au 0344940264 ou par fax au 03Â 44Â 94Â 02Â 64
La société SARL EURO-DIRECT est principalement dirigée par M Pierre LEPRETRE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4661Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
- le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- moissonneuses
- batteuses
- machines à traire
- machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- tracteurs agricoles et forestiers
La société SARL EURO-DIRECT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/05/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39491857700021.
- M Ludovic FOSSAERT, Gérant (1971) depuis le 19 janvier 2005
- M Philippe HERBAIN, Gérant (1968) depuis le 13 février 2007
- M Pierre LEPRETRE, Gérant (1984) depuis le 24 février 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SARL EURO-DIRECT est de 50 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marc RENIER, Commissaire aux comptes titulaire (1964) du 21 mai 2015 au 17 janvier 2017
- M Michel REICH, Commissaire aux comptes suppléant (1951) du 21 mai 2015 au 17 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- BOUARD Nathalie Expertise Comptable Audit, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 janvier 2017
- RM AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL EURO-DIRECT | |
Entrepreneurs individuels | SARL EURO-DIRECT | |
Identifiant de l'entreprise | 394918577 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 190 RUE RENE CAUDRON 60280 MARGNY LES COMPIEGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 février 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 mai 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité principale de l'entreprise | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, | |
Principal | grossiste en matériel agricole |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39491857700021 | SARL EURO DIRECT ZAC DES HAUTS DE MARGNY 190 RUE RENE CAUDRON 60280 MARGNY LES COMPIEGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 02700 Métallurgie Oise
- 00804 VRP
Gérant : FOSSAERT Ludovic Gérant : HERBAIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : RENIER Jean-Marc Commissaire aux comptes suppléant : REICH Michel Gérant : LEPRETRE Pierre Louis Léon en fonction le 22 Février 2016
Gérant : FOSSAERT Ludovic ; Gérant : HERBAIN Philippe ; Gérant : LEPRETRE Pierre Louis Léon en fonction le 22 Février 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : RM AUDIT en fonction le 13 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUARD Nathalie Expertise Comptable & Audit en fonction le 13 Janvier 2017
Gérant : LEPRETRE Pierre Louis Léon ; Gérant : HERBAIN Philippe ; Gérant : FOSSAERT Ludovic ; Gérant : LEGUILLETTE Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : RM AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUARD Nathalie Expertise Comptable & Audit