M Henri DANON
Gérant de LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE...
M Henri DANON a 57 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE...
M Henri DANON peut être contacté au siège de la société LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE... par courrier à l'adresse LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE FLANEO 20 RUE LACHARRIERE 75011 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 57Â 99Â 99 ou par fax au 01Â 43Â 57Â 05Â 42
La société LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE... est principalement dirigée par M Henri DANON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des voyagistes ,agence de voyage, voyagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7912Z (Activités des voyagistes), les activités sont :
- Activités des voyagistes
- les activités consistant à planifier et à mettre sur pied des voyages organisés vendus par des agences de voyage ou directement par des voyagistesLes voyages organisés peuvent comporter un ou plusieurs ou l'ensemble des éléments suivants :
- transport,
- hébergement,
- restauration,
- visites de musées, de sites historiques ou culturels, spectacles, événements musicaux ou sportifs.
La société LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE... est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/05/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39492356900013.
- M Henri DANON, Gérant (1965) depuis le 21 septembre 2004
Anciens dirigeants :
- M Germain DHEILLY, Gérant (1960) du 01 février 2005 au 29 mai 2007
- M Joseph SLAMA, Gérant (1946) du 16 juin 2009 au 06 avril 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE... | |
Entrepreneurs individuels | LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE... | |
Identifiant de l'entreprise | 394923569 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 20 RUE LACHARRIERE 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 mai 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 mai 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 070 000,00 | |
Résultat net | 200,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7912Z : Activités des voyagistes | |
Activité principale de l'entreprise | 7912Z : Activités des voyagistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Activités des voyagistes | |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste | |
Principal | voyagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 34 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 21 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 661 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 603 000 |
Placement | 58 000 |
Total Actif | 695 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 102 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 593 000 |
Total Passif | 695 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 070 000 |
Produit d'exploitation | 3 070 000 |
Charge d'exploitation | 2 975 000 |
Résultat d'exploitation | 96 000 |
Produit financier net | 200 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 94 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 93 000 |
Résultat exceptionnel | -93 000 |
Résultat net | 200 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39492356900013 | LUMIERE DU MONDE LUMIERE DE FLANEO 20 RUE LACHARRIERE 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif