M Christian ESTROSI
Président de OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES
M Christian ESTROSI a 67 ans ( naissance en 1955), est Président de la société OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES
M Christian ESTROSI peut être contacté au siège de la société OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES par courrier à l'adresse OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES 5 PROMENADE DES ANGLAIS BP 4079 06302 NICE CEDEX 4 FRANCE, par téléphone au 08Â 92Â 70Â 74Â 07
La société OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES est principalement dirigée par M Christian ESTROSI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres services de réservation et activités connexes ,services d'échange à temps partagé, guide touristique, office du tourisme, syndicat d'initiative
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7990Z (Autres services de réservation et activités connexes), les activités sont :
- Autres services de réservation et activités connexes
- les autres services de réservation liés aux voyages :
- réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs
- les services d'échange à temps partagé
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement
- les services d'assistance aux touristes :
- fourniture d'informations touristiques
- activités des guides touristiques,
- les activités de promotion du tourisme
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agences de voyage et voyagistes (cf79.11Z et 79.12Z)
- l'organisation et la gestion d'événements, tels que des réunions, des congrès et des conférences (cf82.30Z)
La société OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/06/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39523504700036.
- M Christian ESTROSI, Président (1955) depuis le 23 septembre 2008
Anciens dirigeants :
- M Jacques PEYRAT, Président (1931) du 02 décembre 2003 au 23 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
- MUNICIPALITE, Administrateur depuis le 02 décembre 2003
- ASSOCIATION NICE ACROPOLIS, Administrateur du 06 avril 2004 au 16 septembre 2008
- FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS, Administrateur du 02 décembre 2003 au 16 septembre 2008
- SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS, Administrateur du 02 décembre 2003 au 28 novembre 2006
- SYNDICAT DES HOTELIERS DE NICE ET CA, Administrateur du 02 décembre 2003 au 16 septembre 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES | |
Sigle de l'entreprise | OTCN | |
Entrepreneurs individuels | OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES | |
Identifiant de l'entreprise | 395235047 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 5 PRO DES ANGLAIS 06000 06302 NICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 27 juin 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Ãtablissement public local à caractère industriel ou commercial | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 février 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7990Z : Autres services de réservation et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 7990Z : Autres services de réservation et activités connexes | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Autres services de réservation et activités connexes | |
Synonyme | services d'échange à temps partagé, guide touristique, office du tourisme, syndicat d'initiative |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39523504700036 | OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES 5 PROMENADE DES ANGLAIS BP 4079 06302 NICE CEDEX 4 FRANCE |
39523504700044 | OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES ANNEXE 5 PROMENADE DES ANGLAIS BP 4079 06302 NICE CEDEX 4 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00275 Transports aériens personnel au sol
Membre : CORDERO Jean Paul, Titulaire représentant L'Association Nice Acropolis modification le 17 Mars 2004. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT DU SYNDICAT DES HOTELIERS ROUSSEAU JACQU ES EMILE. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES HOTELIERS DE NICE ET CA MARTIN LOUIS ETIENNE. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LA FEDERATION DES PLAGISTES DES AMMES MALACARNE JEAN JACQUES ROBERT modification le 11 Février 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT LE SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES LAGET JEAN HENRI ARMAND modification le 29 Mars 2001. Membre : BOIVIN Hubert Marcel (Titulaire) Représentant Le Syndicat Des Cafetiers Restaurateurs modification le 29 Mars 2001. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS CIMBOLINI FULVIO. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT DU SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES- Stalins Gilles modification le 29 Mars 2001. Membre : LE SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par TSCHANN Michel modification le 28 Avril 2003. Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par MARTIN JEAN-CLAUDE EDOUARD EUGENE MARIE (TITULAIRE). Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par GAZEAU Thierry Jean Henri modification le 26 Octobre 2000. Membre : ASSOCIATION NICE ACROPOLIS représenté par SCOFFIER Henri Maurice Gerard (Suppleant) modification le 11 Février 2000. Membre : FEDERATION DES PLAGISTES DES ALPES MARITIMES représenté par COLOMBAN Rene Marcel (Titulaire) en fonction le 11 Février 2000. Membre : LE COMITE DES DIRECTEURS DE COMPAGNIES AERIENNES représenté par POGNONEC Michel Marcel modification le 15 Décembre 2004. Membre : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE représenté par NICOLETTI Bernard René Hugues modification le 31 Août 2005. Directeur général (non administrateur) : MOREL Bernard Marcel Gilbert en fonction le 26 Octobre 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par FERRERO Hélène Marie Jeanine modification le 15 Décembre 2004. Membre : SYNDICAT DES CAFETIERS RESTAURATEURS DE NICE COTE D'AZUR représenté par LAVANDET Frédéric en fonction le 24 Avril 2006. Membre : CAPPELINO Edwige (Suppléant), représentant la C. C. I Nice Côte D'Azur modification le 08 Juin 2006. Membre : SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS représenté par MICALEF Hervé Georges modification le 09 Novembre 2006. Membre : ALBERTI Maurice Michel Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GAECHTER Rémi Jean Lucien Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : AMESLAND Christiane Suzanne Suppléante Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : BENCHIMOL Daniel Sion Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GIAUME Jean Marc Jean Pierre Suppléant Representant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : INJEY Robert Georges Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008.
Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES HOTELIERS DE NICE ET CA MARTIN LOUIS ETIENNE. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LA FEDERATION DES PLAGISTES DES AMMES MALACARNE JEAN JACQUES ROBERT modification le 11 Février 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT LE SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES LAGET JEAN HENRI ARMAND modification le 29 Mars 2001. Membre : BOIVIN Hubert Marcel (Titulaire) Représentant Le Syndicat Des Cafetiers Restaurateurs modification le 27 Août 2008. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS CIMBOLINI FULVIO. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT DU SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES- Stalins Gilles modification le 29 Mars 2001. Membre : LE SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par TSCHANN Michel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par MARTIN JEAN-CLAUDE EDOUARD EUGENE MARIE (TITULAIRE). Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par GAZEAU Thierry Jean Henri (Suppleant) modification le 27 Août 2008. Membre : SOCIETE D EXPLOITATION DE L ACROPOLIS DE NICE représenté par TRIADAFILLIDIS Dimitrios (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES PLAGISTES DES ALPES MARITIMES représenté par COLOMBAN Rene Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : COMPAGNIES AERIENNES (NICE AIRLINES REPRESENTATIVE COMMITIES - NARC) représenté par POGNONEC Michel Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE représenté par NICOLETTI Bernard René Hugues (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Directeur général (non administrateur) : MOREL Bernard Marcel Gilbert en fonction le 26 Octobre 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par FERRERO Hélène Marie Jeanine modification le 15 Décembre 2004. Membre : SYNDICAT DES CAFETIERS RESTAURATEURS DE NICE COTE D'AZUR représenté par EL KAIM Henri (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : CAPPELINO Edwige (Suppléant), représentant la C. C. I Nice Côte D'Azur modification le 08 Juin 2006. Membre : SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS représenté par MICALEF Hervé Georges (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : ALBERTI Maurice Michel Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GAECHTER Rémi Jean Lucien Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : AMESLAND Christiane Suzanne Suppléante Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : BENCHIMOL Daniel Sion Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GIAUME Jean Marc Jean Pierre Suppléant Representant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : MAGNONI Nadia Nathalie Louise Suppléante Représentant La Ville De Nice modification le 26 Août 2008. Membre : SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par MARTIN Louis Etienne en fonction le 27 Août 2008.
Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES HOTELIERS DE NICE ET CA MARTIN LOUIS ETIENNE. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LA FEDERATION DES PLAGISTES DES AMMES MALACARNE JEAN JACQUES ROBERT modification le 11 Février 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT LE SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES LAGET JEAN HENRI ARMAND modification le 29 Mars 2001. Membre : BOIVIN Hubert Marcel (Titulaire) Représentant Le Syndicat Des Cafetiers Restaurateurs modification le 27 Août 2008. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT DU SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES- Stalins Gilles modification le 29 Mars 2001. Membre : LE SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par TSCHANN Michel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par MARTIN JEAN-CLAUDE EDOUARD EUGENE MARIE (TITULAIRE). Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par PEGLION Jean Philippe Louis (Suppléant) modification le 28 Août 2008. Membre : SOCIETE D EXPLOITATION DE L ACROPOLIS DE NICE représenté par TRIADAFILLIDIS Dimitrios (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES PLAGISTES DES ALPES MARITIMES représenté par COLOMBAN Rene Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : COMPAGNIES AERIENNES (NICE AIRLINES REPRESENTATIVE COMMITIES - NARC) représenté par POGNONEC Michel Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE représenté par NICOLETTI Bernard René Hugues (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Directeur général (non administrateur) : MOREL Bernard Marcel Gilbert en fonction le 26 Octobre 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par FERRERO Hélène Marie Jeanine modification le 15 Décembre 2004. Membre : SYNDICAT DES CAFETIERS RESTAURATEURS DE NICE COTE D'AZUR représenté par EL KAIM Henri (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : CAPPELINO Edwige (Suppléant), représentant la C. C. I Nice Côte D'Azur modification le 08 Juin 2006. Membre : SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS représenté par MICALEF Hervé Georges (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : ALBERTI Maurice Michel Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GAECHTER Rémi Jean Lucien Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : AMESLAND Christiane Suzanne Suppléante Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : BENCHIMOL Daniel Sion Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GIAUME Jean Marc Jean Pierre Suppléant Representant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : MAGNONI Nadia Nathalie Louise Suppléante Représentant La Ville De Nice modification le 26 Août 2008. Président : ESTROSI Christian Paul Gilbert en fonction le 26 Août 2008. Membre : SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS représenté par NICOLAI Jean Claude François (Suppléant) en fonction le 28 Août 2008.
Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES HOTELIERS DE NICE ET CA MARTIN LOUIS ETIENNE. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LA FEDERATION DES PLAGISTES DES AMMES MALACARNE JEAN JACQUES ROBERT modification le 11 Février 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT LE SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES LAGET JEAN HENRI ARMAND modification le 29 Mars 2001. Membre : BOIVIN Hubert Marcel (Titulaire) Représentant Le Syndicat Des Cafetiers Restaurateurs modification le 27 Août 2008. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT DU SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES- Stalins Gilles modification le 29 Mars 2001. Membre : LE SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par TSCHANN Michel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par MARTIN JEAN-CLAUDE EDOUARD EUGENE MARIE (TITULAIRE). Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par PEGLION Jean Philippe Louis (Suppléant) modification le 28 Août 2008. Membre : SOCIETE D EXPLOITATION DE L ACROPOLIS DE NICE représenté par TRIADAFILLIDIS Dimitrios (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES PLAGISTES DES ALPES MARITIMES représenté par COLOMBAN Rene Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : COMPAGNIES AERIENNES (NICE AIRLINES REPRESENTATIVE COMMITIES - NARC) représenté par POGNONEC Michel Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE représenté par NICOLETTI Bernard René Hugues (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par FERRERO Hélène Marie Jeanine modification le 15 Décembre 2004. Membre : SYNDICAT DES CAFETIERS RESTAURATEURS DE NICE COTE D'AZUR représenté par EL KAIM Henri (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : CAPPELINO Edwige (Suppléant), représentant la C. C. I Nice Côte D'Azur modification le 08 Juin 2006. Membre : SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS représenté par MICALEF Hervé Georges (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : ALBERTI Maurice Michel Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GAECHTER Rémi Jean Lucien Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : AMESLAND Christiane Suzanne Suppléante Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : BENCHIMOL Daniel Sion Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GIAUME Jean Marc Jean Pierre Suppléant Representant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : MAGNONI Nadia Nathalie Louise Suppléante Représentant La Ville De Nice modification le 26 Août 2008. Membre : MATRINGE Michèle Magdeleine Titulaire Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Président : ESTROSI Christian Paul Gilbert en fonction le 26 Août 2008. Directeur général : ZANON Denis Laurent en fonction le 29 Août 2008.
Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES HOTELIERS DE NICE ET CA MARTIN LOUIS ETIENNE. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LA FEDERATION DES PLAGISTES DES AMMES MALACARNE JEAN JACQUES ROBERT modification le 11 Février 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT LE SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES LAGET JEAN HENRI ARMAND modification le 29 Mars 2001. Membre : BOIVIN Hubert Marcel (Titulaire) Représentant Le Syndicat Des Cafetiers Restaurateurs modification le 27 Août 2008. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT DU SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES- Stalins Gilles modification le 29 Mars 2001. Membre : LE SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par TSCHANN Michel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par MARTIN JEAN-CLAUDE EDOUARD EUGENE MARIE (TITULAIRE). Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par PEGLION Jean Philippe Louis (Suppléant) modification le 28 Août 2008. Membre : SOCIETE D EXPLOITATION DE L ACROPOLIS DE NICE représenté par TRIADAFILLIDIS Dimitrios (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES PLAGISTES DES ALPES MARITIMES représenté par COLOMBAN Rene Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : COMPAGNIES AERIENNES (NICE AIRLINES REPRESENTATIVE COMMITIES - NARC) représenté par KEROS Annie Claire Alice modification le 26 Janvier 2009. Membre : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE représenté par NICOLETTI Bernard René Hugues (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par FERRERO Hélène Marie Jeanine modification le 15 Décembre 2004. Membre : SYNDICAT DES CAFETIERS RESTAURATEURS DE NICE COTE D'AZUR représenté par EL KAIM Henri (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : CAPPELINO Edwige (Suppléant), représentant la C. C. I Nice Côte D'Azur modification le 08 Juin 2006. Membre : SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS représenté par MICALEF Hervé Georges (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : ALBERTI Maurice Michel Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GAECHTER Rémi Jean Lucien Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : AMESLAND Christiane Suzanne Suppléante Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : BENCHIMOL Daniel Sion Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GIAUME Jean Marc Jean Pierre Suppléant Representant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : MAGNONI Nadia Nathalie Louise Suppléante Représentant La Ville De Nice modification le 26 Août 2008. Membre : MATRINGE Michèle Magdeleine Titulaire Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Président : ESTROSI Christian Paul Gilbert en fonction le 26 Août 2008. Directeur général : ZANON Denis Laurent en fonction le 29 Août 2008.
Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LE SYNDICAT DES HOTELIERS DE NICE ET CA MARTIN LOUIS ETIENNE. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT LA FEDERATION DES PLAGISTES DES AMMES MALACARNE JEAN JACQUES ROBERT modification le 11 Février 2000. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT LE SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES LAGET JEAN HENRI ARMAND modification le 29 Mars 2001. Membre : BOIVIN Hubert Marcel (Titulaire) Représentant Le Syndicat Des Cafetiers Restaurateurs modification le 27 Août 2008. Membre : SUPPLEANT REPRESENTANT DU SYNDICAT DES AGENCES DE VOYAGES- Stalins Gilles modification le 29 Mars 2001. Membre : LE SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par TSCHANN Michel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par MARTIN JEAN-CLAUDE EDOUARD EUGENE MARIE (TITULAIRE). Membre : FEDERATION DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS EN AUTOCARS représenté par PEGLION Jean Philippe Louis (Suppléant) modification le 28 Août 2008. Membre : SOCIETE D EXPLOITATION DE L ACROPOLIS DE NICE représenté par TRIADAFILLIDIS Dimitrios (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : FEDERATION DES PLAGISTES DES ALPES MARITIMES représenté par COLOMBAN Rene Marcel (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : COMPAGNIES AERIENNES (NICE AIRLINES REPRESENTATIVE COMMITIES - NARC) représenté par KEROS Annie Claire Alice modification le 26 Janvier 2009. Membre : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE représenté par NICOLETTI Bernard René Hugues (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : TITULAIRE REPRESENTANT DU SYNDICAT DES HOTELIERS représenté par FERRERO Hélène Marie Jeanine modification le 15 Décembre 2004. Membre : SYNDICAT DES CAFETIERS RESTAURATEURS DE NICE COTE D'AZUR représenté par EL KAIM Henri (Suppléant) modification le 27 Août 2008. Membre : CAPPELINO Edwige (Suppléant), représentant la C. C. I Nice Côte D'Azur modification le 08 Juin 2006. Membre : SYNDICAT DES ARTISANS TAXIS représenté par MICALEF Hervé Georges (Titulaire) modification le 27 Août 2008. Membre : ALBERTI Maurice Michel Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GAECHTER Rémi Jean Lucien Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : AMESLAND Christiane Suzanne Suppléante Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : BENCHIMOL Daniel Sion Suppléant Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : GIAUME Jean Marc Jean Pierre Suppléant Representant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Membre : MAGNONI Nadia Nathalie Louise Suppléante Représentant La Ville De Nice modification le 26 Août 2008. Membre : MATRINGE Michèle Magdeleine Titulaire Représentant La Ville De Nice en fonction le 26 Août 2008. Président : ESTROSI Christian Paul Gilbert en fonction le 26 Août 2008. Membre : SOETE Filip Koen Titulaire Socio-Profess Représentant Aéroport Nice Ca en fonction le 26 Juin 2009.