M Michael BESSERVE
Gérant de DU RANQUET ET ASSOCIES
M Michael BESSERVE a 42 ans ( naissance en 1980), est Gérant de la société DU RANQUET ET ASSOCIES
M Michael BESSERVE peut être contacté au siège de la société DU RANQUET ET ASSOCIES par courrier à l'adresse DU RANQUET ET ASSOCIES 4 PLACE DE LA HALLE 63380 PONTAUMUR FRANCE, par téléphone au 0473617845 ou par fax au 04Â 73Â 79Â 78Â 29
La société DU RANQUET ET ASSOCIES est principalement dirigée par M Michael BESSERVE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société DU RANQUET ET ASSOCIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/1972 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39728016500028.
- M Michael BESSERVE, Gérant (1980) depuis le 22 juin 2013
- M Pascal CHARDON DU RANQUET, Gérant (1961) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DU RANQUET ET ASSOCIES est de 52 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pascal CHARDON DU RANQUET, Gérant (1961) du 23 août 2012 au 22 juin 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DU RANQUET ET ASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | DU RANQUET ET ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 397280165 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 4 PL DE LA HALLE 63380 PONTAUMUR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1964 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 037 000,00 | |
Résultat net | -55 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 27 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 |
Immobilisation corporelle | 19 000 |
Immobilisation financière | 900 |
Actif circulant net | 440 000 |
Stock | 195 000 |
Avance | 240 |
Créance | 242 000 |
Placement | 2 000 |
Total Actif | 467 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -6 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 473 000 |
Total Passif | 467 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 037 000 |
Produit d'exploitation | 1 071 000 |
Charge d'exploitation | 1 105 000 |
Résultat d'exploitation | -34 000 |
Produit financier net | 10 |
Charge financière | 23 000 |
Résultat financier | -23 000 |
Résultat courrant | -56 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 330 |
Résultat exceptionnel | 840 |
Résultat net | -55 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39728016500028 | DU RANQUET ET ASSOCIES 4 PLACE DE LA HALLE 63380 PONTAUMUR FRANCE |
39728016500036 | DU RANQUET ET ASSOCIES RUE DE L HOTEL DE VILLE 63230 PONTGIBAUD FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant : CHARDON DU RANQUET Pascal Gérant : BESSERVE Michaël
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 31 Août 2016 , désignant mandataire judiciaire la SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE 2, avenue Bergougnan - 63100 Clermont-Ferrand . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan la SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE 2, avenue Bergougnan - 63100 Clermont-Ferrand .
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.