M Bernard LELONG
Gérant de SARL SALUT LES COPAINS
M Bernard LELONG a 57 ans ( naissance en 1967), est Gérant de la société SARL SALUT LES COPAINS
M Bernard LELONG peut être contacté au siège de la société SARL SALUT LES COPAINS par courrier à l'adresse SARL SALUT LES COPAINS 57 ROUTE DE COUTANCES 50190 PERIERS FRANCE, par téléphone au 0233467072 ou par fax au 02Â 33Â 46Â 85Â 04
La société SARL SALUT LES COPAINS est principalement dirigée par M Bernard LELONG qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société SARL SALUT LES COPAINS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/07/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39766310500021.
- M Alain LELONG, Gérant (1958) depuis le 26 juin 2010
- M Bernard LELONG, Gérant (1967) depuis le 26 juin 2010
- M Guillaume SALMON, Gérant (1981) depuis le 26 juin 2010
- M Julien LELONG, Gérant (1987) depuis le 25 janvier 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SARL SALUT LES COPAINS est de 51 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain LELONG, Co-gérant (1958) du 02 mai 2006 au 26 juin 2010
- M Bernard LELONG, Co-gérant (1967) du 16 décembre 2003 au 26 juin 2010
- M Guillaume SALMON, Co-gérant (1981) du 02 mai 2006 au 26 juin 2010
- M Jean-Pierre SALMON, Gérant (1956) du 02 mai 2006 au 18 février 2016
Dirigeants personne morale:
- 2ATB AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL SALUT LES COPAINS | |
Sigle de l'entreprise | SLC | |
Entrepreneurs individuels | SARL SALUT LES COPAINS | |
Identifiant de l'entreprise | 397663105 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 57 RTE DE COUTANCES 50190 PERIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 juin 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 271 000,00 | |
Résultat net | 90 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale au registre des métiers | 4399CZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 424 000 |
Immobilisation incorporelle | 180 000 |
Immobilisation corporelle | 242 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 1 834 000 |
Stock | 25 000 |
Avance | 690 |
Créance | 812 000 |
Placement | 997 000 |
Total Actif | 2 258 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 517 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 15 000 |
Dette | 726 000 |
Total Passif | 2 258 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 271 000 |
Produit d'exploitation | 3 311 000 |
Charge d'exploitation | 3 214 000 |
Résultat d'exploitation | 97 000 |
Produit financier net | 16 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 12 000 |
Résultat courrant | 109 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 650 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 90 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39766310500021 | SARL SALUT LES COPAINS 57 ROUTE DE COUTANCES 50190 PERIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant : SALMON Jean-Pierre, Gilbert, Maurice Gérant : LELONG Bernard, Hubert, Thierry, Serge Gérant : LELONG Alain, André, Marc, Dany Gérant : SALMON Guillaume, Vincent, Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : 2ATB AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Luc
Gérant : LELONG Bernard, Hubert, Thierry, Serge Gérant : LELONG Alain, André, Marc, Dany Gérant : SALMON Guillaume, Vincent, Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : 2ATB AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Luc
Gérant : LELONG Bernard, Hubert, Thierry, Serge ; Gérant : LELONG Alain, André, Marc, Dany ; Gérant : SALMON Guillaume, Vincent, Frédéric ; Gérant : LELONG Julien, Bernard, Louis, Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : 2ATB AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Luc
Gérant : LELONG Bernard, Hubert, Thierry, Serge ; Gérant : SALMON Guillaume, Vincent, Frédéric ; Gérant : LELONG Julien, Bernard, Louis, Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : 2ATB AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE Jean-Luc
Gérant : LELONG Julien, Bernard, Louis, Jean-Pierre ; Gérant : LELONG Bernard Hubert Thierry Serge ; Gérant : SALMON Guillaume Vincent Frédéric
GÃÆérant : LELONG Julien, Bernard, Louis, Jean-PierreÃâà; GÃÆérant : SALMON Guillaume Vincent FrÃÆédÃÆéric