M Mathieu MORINEAU
Administrateur de JOSEPH MORINEAU
M Mathieu MORINEAU a 48 ans ( naissance en 1976), est Administrateur de la société JOSEPH MORINEAU
M Mathieu MORINEAU peut être contacté au siège de la société JOSEPH MORINEAU par courrier à l'adresse JOSEPH MORINEAU 24 RUE GEORGES CLEMENCEAU 85270 ST HILAIRE DE RIEZ FRANCE, par téléphone au 0251544184
La société JOSEPH MORINEAU est principalement dirigée par M Mathieu MORINEAU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société JOSEPH MORINEAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/09/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39827158500018.
- M Francis MORINEAU, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 28 novembre 2009
- M Guy ZOUAOUI, Administrateur (1948) depuis le 17 février 2004
- M Mathieu MORINEAU, Administrateur (1976) depuis le 17 février 2004
- M Mathieu MORINEAU, Directeur général délégué (1976) depuis le 12 avril 2017
- MME Anne-Marie MORINEAU, Administrateur (1950) depuis le 17 février 2004
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société JOSEPH MORINEAU est de 64 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis MORINEAU, Président du conseil d`administration (1949) du 17 février 2004 au 28 novembre 2009
- MME Lise MORINEAU, Directeur général délégué (1951) du 24 juillet 2007 au 28 novembre 2009
- MME Lise MORINEAU, Directeur général délégué (1951) du 28 novembre 2009 au 12 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- ETUDE CONTROLE ANALYSE ECA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JOSEPH MORINEAU | |
Entrepreneurs individuels | JOSEPH MORINEAU | |
Identifiant de l'entreprise | 398271585 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 24 RUE GEORGES CLEMENCEAU 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 12 septembre 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 12 septembre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 333 715,00 | |
Résultat net | -119 943,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 7 176 592 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 463 285 |
Immobilisation financière | 6 713 307 |
Actif circulant net | 1 288 298 |
Stock | 0 |
Avance | 25 800 |
Créance | 408 377 |
Placement | 854 121 |
Total Actif | 8 464 890 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 231 111 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 233 780 |
Total Passif | 8 464 891 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 333 715 |
Produit d'exploitation | 432 461 |
Charge d'exploitation | 656 045 |
Résultat d'exploitation | -223 584 |
Produit financier net | 152 726 |
Charge financière | 61 872 |
Résultat financier | 90 854 |
Résultat courrant | -132 730 |
Produit exceptionnel | 27 830 |
Charges exceptionnelles | 15 042 |
Résultat exceptionnel | 12 788 |
Résultat net | -119 943 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39827158500018 | JOSEPH MORINEAU 24 RUE GEORGES CLEMENCEAU 85270 ST HILAIRE DE RIEZ FRANCE |
39827158500026 | JOSEPH MORINEAU LIEU DIT LE PONT 44460 AVESSAC FRANCE |
39827158500034 | JOSEPH MORINEAU PARC COMMERCIAL OCEANIS ROND POINT DE L EUROPE 85800 ST GILLES CROIX DE VIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du conseil d'administration et directeur : MORINEAU Francis André Lucien. Administrateur : ZOUAOUI Guy. Administrateur : MARTIN Anne-Marie Colette Agnès. Administrateur : MORINEAU Mathieu. Commissaire aux comptes titulaire : JOCK Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : ETUDE CONTROLE ANALYSE - ECA. Commissaire aux comptes suppléant : LEVIF Christian. Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jérôme. Directeur général délégué : MORINEAU Lise Maximilienne.
Président du conseil d'administration et directeur général : MORINEAU Francis André Lucien Administrateur : ZOUAOUI Guy Administrateur : MARTIN Anne-Marie Colette Agnès Administrateur : MORINEAU Mathieu Commissaire aux comptes titulaire : ETUDE CONTROLE ANALYSE - ECA Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jérôme Directeur général délégué : MORINEAU Lise Maximilienne
modification du Directeur général délégué Administrateur Morineau, Mathieu, modification du Directeur général délégué Morineau, Lise Maximilienne
Commissaire aux comptes suppléant partant : Morin, Jérôme
Administrateur partant : Zouaoui, Guy