M Jean MANLAY
Commissaire aux comptes suppléant de VERRE CLAIR
M Jean MANLAY a 66 ans ( naissance en 1956), est Commissaire aux comptes suppléant de la société VERRE CLAIR
M Jean MANLAY peut être contacté au siège de la société VERRE CLAIR par courrier à l'adresse VERRE CLAIR N 16 CENTRE COMMERCIAL 60740 ST MAXIMIN FRANCE, par téléphone au 0344644062
La société VERRE CLAIR est principalement dirigée par M Jean MANLAY qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de menuiserie bois et PVC ,menuisier, menuiserie, bois, pvc
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC), les activités sont :
- Travaux de menuiserie bois et PVC
- le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques
- le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
- le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
- le montage de portails en bois ou en matières plastiques
- la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques
- le montage de serres, de vérandas pour particuliers
- l'aménagement de combles
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf16.23Z)
La société VERRE CLAIR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/11/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39891146100018.
- M Alain AYACHE, Président du conseil d`administration (1957) depuis le 10 juillet 2010
- M Jean MANLAY, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 03 septembre 2015
- M Jean PRUVOST, Administrateur (1944) depuis le 29 août 2006
- M Philippe DELECOURT, Administrateur (1956) depuis le 10 juillet 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société VERRE CLAIR est de 69 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain AYACHE, Président du conseil d`administration (1957) du 08 août 2006 au 10 juillet 2010
- M Alain AYACHE, Administrateur (1957) du 29 août 2006 au 10 juillet 2010
- M Charles AYACHE, Président du conseil d`administration (1947) du 19 janvier 2005 au 08 août 2006
- M Philippe DELECOURT, Administrateur (1956) du 08 août 2006 au 10 juillet 2010
- MME Lise DEQUIN, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 08 août 2006
- MME Michele AYACHE, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 08 août 2006
Dirigeants personne morale:
- FICLAIR, Administrateur depuis le 08 août 2006
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 novembre 2015
- SECODEX, Commissaire aux comptes titulaire du 03 septembre 2015 au 26 novembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VERRE CLAIR | |
Entrepreneurs individuels | VERRE CLAIR | |
Identifiant de l'entreprise | 398911461 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | N 16 60740 SAINT MAXIMIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 05 octobre 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 05 octobre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 3 921 000,00 | |
Résultat net | 103 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC | |
Activité principale de l'entreprise | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC | |
Activité principale au registre des métiers | 4332BA | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie bois et pvc | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, bois, pvc | |
Principal | menuisier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 466 000 |
Immobilisation incorporelle | 21 000 |
Immobilisation corporelle | 401 000 |
Immobilisation financière | 44 000 |
Actif circulant net | 1 112 000 |
Stock | 42 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 731 000 |
Placement | 337 000 |
Total Actif | 1 578 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 150 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 20 000 |
Dette | 1 409 000 |
Total Passif | 1 578 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 921 000 |
Produit d'exploitation | 3 971 000 |
Charge d'exploitation | 3 868 000 |
Résultat d'exploitation | 104 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | 8 000 |
Résultat courrant | 111 000 |
Produit exceptionnel | 60 000 |
Charges exceptionnelles | 46 000 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | 103 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39891146100018 | VERRE CLAIR N 16 CENTRE COMMERCIAL 60740 ST MAXIMIN FRANCE |
39891146100018 | VERRE CLAIR N 16 CENTRE COMMERCIAL 60740 ST MAXIMIN FRANCE |
39891146100018 | VERRE CLAIR N 16 CENTRE COMMERCIAL 60740 ST MAXIMIN FRANCE |
39891146100018 | VERRE CLAIR N 16 CENTRE COMMERCIAL 60740 ST MAXIMIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 à 12H00/14H00 à 17H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00083 Menuiseries charpentes portes planes
- 00804 VRP