MME Joelle ROCHE
Directeur général de INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION
MME Joelle ROCHE a 68 ans ( naissance en 1954), elle est Directeur général de la société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION
MME Joelle ROCHE peut être contacté au siège de la société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION par courrier à l'adresse INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION LES MAS DE LA SOLITUDE AVENUE GENERAL BROSSET 83220 LE PRADET FRANCE, par téléphone au 04Â 94Â 21Â 57Â 68
La société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION est principalement dirigée par MME Joelle ROCHE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/11/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39899907800023.
- M Jean ROCHE, Président (1954) depuis le 09 septembre 2016
- MME Joelle ROCHE, Directeur général (1954) depuis le 09 septembre 2016
- MME Nicole CARRION, Commissaire aux comptes suppléant (1969) depuis le 09 septembre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION est de 63 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean ROCHE, Président (1954) du 14 septembre 2004 au 09 novembre 2004
- M Jean-Paul ROCHE, Président (1954) du 09 novembre 2004 au 09 septembre 2016
- MME Joelle ROCHE, Directeur général (1954) du 14 septembre 2004 au 21 septembre 2004
Dirigeants personne morale:
- AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 septembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 août 2021 : ROCHE Jonathan Claude nom d'usage : ROCHE devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION | |
Entrepreneurs individuels | INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION | |
Identifiant de l'entreprise | 398999078 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | AV GENERAL BROSSET 83220 LE PRADET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 juin 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 17 octobre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 211 582,00 | |
Résultat net | 2 051 119,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 4 101 214 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 46 623 |
Immobilisation financière | 4 054 591 |
Actif circulant net | 3 485 463 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 11 895 |
Placement | 3 473 568 |
Total Actif | 7 586 678 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 249 789 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 336 885 |
Total Passif | 7 586 678 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 211 582 |
Produit d'exploitation | 216 288 |
Charge d'exploitation | 156 825 |
Résultat d'exploitation | 59 463 |
Produit financier net | 700 237 |
Charge financière | 26 410 |
Résultat financier | 673 826 |
Résultat courrant | 733 290 |
Produit exceptionnel | 2 016 000 |
Charges exceptionnelles | 560 000 |
Résultat exceptionnel | 1 456 000 |
Résultat net | 2 051 119 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39899907800023 | INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION LES MAS DE LA SOLITUDE AVENUE GENERAL BROSSET 83220 LE PRADET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : ROCHE JEAN PAUL modification le 08 Septembre 2004 Directeur général : DEFERT EPOUSE ROCHE JOELLE modification le 23 Février 1998 Commissaire aux comptes suppléant : MARY BERTRAND Commissaire aux comptes suppléant : CARRION Nicole en fonction le 07 Septembre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE en fonction le 07 Septembre 2016
ROCHE Jonathan Claude nom d'usage : ROCHE devient directeur général