M Yvan MANGINI
Directeur général de SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES
M Yvan MANGINI a 63 ans ( naissance en 1959), est Directeur général de la société SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES
M Yvan MANGINI peut être contacté au siège de la société SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES par courrier à l'adresse SOC ISOLATION FOURNITURES AUX ENTREP 424 CHEMIN DE LA CRAU 13880 VELAUX FRANCE, par téléphone au 0442877300 ou par fax au 04 42 74 88 87
La société SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES est principalement dirigée par M Yvan MANGINI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de peinture et vitrerie ,peintre, vitrier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4334Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- Travaux de peinture et vitrerie
- la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
- la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
La société SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/01/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39946920400016.
- M Philippe MANGINI, Vice-président (1961) depuis le 19 janvier 2005
- M Yvan MANGINI, Président (1959) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES est de 62 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yvan MANGINI, Directeur général (1959) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
- MME Annie MANGINI, Administrateur (1954) du 19 janvier 2005 au 25 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES | |
Sigle de l'entreprise | SIFE | |
Entrepreneurs individuels | SIFE - SOCIETE D'ISOLATION ET DE FOURNITURE AUX ENTREPRISES | |
Identifiant de l'entreprise | 399469204 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 424 CHE DE LA CRAU 13880 VELAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 décembre 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 16 décembre 1994 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 704 428,00 | |
Résultat net | -51 701,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie | |
Synonyme | peintre, vitrier | |
Principal | peintre et vitrier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 18 168 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 17 385 |
Immobilisation financière | 783 |
Actif circulant net | 146 869 |
Stock | 46 694 |
Avance | 0 |
Créance | 98 594 |
Placement | 1 581 |
Total Actif | 165 037 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -133 843 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 298 880 |
Total Passif | 165 037 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 704 428 |
Produit d'exploitation | 725 771 |
Charge d'exploitation | 734 533 |
Résultat d'exploitation | -8 762 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 6 435 |
Résultat financier | -6 435 |
Résultat courrant | -15 197 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 36 504 |
Résultat exceptionnel | -36 504 |
Résultat net | -51 701 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39946920400016 | SOC ISOLATION FOURNITURES AUX ENTREP 424 CHEMIN DE LA CRAU 13880 VELAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 90 56 03 56 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-salondeprovence.fr.
Les greffiers sont : PORTAY Denis , PORTAY Floriane , VILLARON Alexandra
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01499 Miroiterie transformation négoce du verre
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 Juin 2009, désignant liquidateur Me Rafoni Dominique 7, rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13097 Aix-en-Provence . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Rétractation sur tierce opposition de la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 14 Septembre 2009 ayant ouvert un procédure de liquidation judiciaire .
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire Me Rafoni Dominique 7, rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13097 Aix-en-Provence . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 7 ANS nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Rafoni Dominique 7, rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13097 Aix-en-Provence .
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 11 Mars 2021 , désignant liquidateur SCP BR ET ASSOCIES représentée par Me RAFONI Dominique ou Me BES Laura 7, rue Joseph d'Arbaud - 13097 Aix-en-Provence . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.