M Michel EMEYRIAT
Président du conseil d`administration de AFRIQUE CATERING
M Michel EMEYRIAT a 68 ans ( naissance en 1954), est Président du conseil d`administration de la société AFRIQUE CATERING
M Michel EMEYRIAT peut être contacté au siège de la société AFRIQUE CATERING par courrier à l'adresse AFRIQUE CATERING 10 AU 14 BATIMENT ALTAI ROISSYPOLE 10 RUE DE ROME BP 19701 TREMBLAY EN FRANCE 95726 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 1 FRANCE
La société AFRIQUE CATERING est principalement dirigée par M Michel EMEYRIAT qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société AFRIQUE CATERING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/12/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40323671400024.
- M Alioune DIAGNE, Administrateur (1934) depuis le 08 juin 2004
- M Amar NIANG, Vice-président (1955) depuis le 20 janvier 2004
- M Cheickh M`BAKE KEBE, Administrateur (1960) depuis le 20 janvier 2004
- M Denis HASDENTEUFEL, Administrateur (1962) depuis le 01 août 2013
- M Michel EMEYRIAT, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 01 août 2013
- M Patrick ALEXANDRE, Administrateur (1955) depuis le 25 septembre 2010
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société AFRIQUE CATERING est de 69 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Armand DOIN, Administrateur (1948) du 20 janvier 2004 au 04 septembre 2010
- M Jean-Marc LE GUERNIC, Président du conseil d`administration (1955) du 20 janvier 2004 au 18 septembre 2010
- M Michel ENNESSER, Administrateur (1942) du 18 septembre 2010 au 01 août 2013
- M Patrick RENAUD, Administrateur (1947) du 20 janvier 2004 au 19 avril 2005
- M Pierre MURACCIOLE, Administrateur (1957) du 18 septembre 2010 au 01 août 2013
- M Thierry ALESSANDRA, Administrateur (1961) du 19 avril 2005 au 18 septembre 2010
- MME Jeannine CANAVAGGIO, Administrateur (1949) du 20 janvier 2004 au 04 septembre 2010
- MME Jeannine CANAVAGGIO, Administrateur (1949) du 04 septembre 2010 au 18 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 20 octobre 2015
- CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR, Administrateur depuis le 13 avril 2012
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 octobre 2015
- CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR, Administrateur du 04 septembre 2010 au 18 septembre 2010
- CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR, Administrateur du 18 septembre 2010 au 13 avril 2012
- COMPAGNIE D`EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS, Administrateur du 20 janvier 2004 au 04 septembre 2010
- COMPAGNIE FINANCIERE DE L`OUEST AFRICAIN CFOA, Administrateur du 20 janvier 2004 au 08 juin 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AFRIQUE CATERING | |
Entrepreneurs individuels | AFRIQUE CATERING | |
Identifiant de l'entreprise | 403236714 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 10 RUE DE ROME 93290 95726 TREMBLAY EN FRANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 novembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 décembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 413 364,00 | |
Résultat net | 756 770,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 799 819 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 799 819 |
Actif circulant net | 966 397 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 959 601 |
Placement | 6 796 |
Total Actif | 1 766 216 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 659 182 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 107 034 |
Total Passif | 1 766 216 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 413 364 |
Produit d'exploitation | 413 365 |
Charge d'exploitation | 472 327 |
Résultat d'exploitation | -58 962 |
Produit financier net | 822 274 |
Charge financière | 219 |
Résultat financier | 822 055 |
Résultat courrant | 763 093 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 756 770 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40323671400024 | AFRIQUE CATERING 10 AU 14 BATIMENT ALTAI ROISSYPOLE 10 RUE DE ROME BP 19701 TREMBLAY EN FRANCE 95726 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 1 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Administrateur : CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR représenté par CANAVAGGIO Jeannine modification le 13 Septembre 2010 Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh en fonction le 05 Juin 2000 Vice président et administrateur : NIANG Amar modification le 05 Juin 2000 Président du conseil d'administration et administrateur : LE GUERNIC Jean-Marc modification le 05 Juin 2000 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 20 Février 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 24 Octobre 2006 Administrateur : DIAGNE Alioune en fonction le 30 Avril 2004 Administrateur : ALESSANDRA Thierry en fonction le 25 Mars 2005 Administrateur : ENNESSER Michel en fonction le 13 Septembre 2010
Administrateur : CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR représenté par CANAVAGGIO Jeannine modification le 13 Septembre 2010 Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh en fonction le 05 Juin 2000 Vice président et administrateur : NIANG Amar modification le 05 Juin 2000 Président du conseil d'administration et administrateur : LE GUERNIC Jean-Marc modification le 05 Juin 2000 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 20 Février 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 24 Octobre 2006 Administrateur : DIAGNE Alioune en fonction le 30 Avril 2004 Administrateur : ENNESSER Michel en fonction le 13 Septembre 2010 Administrateur : ALEXANDRE Patrick en fonction le 13 Septembre 2010
Administrateur : CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR représenté par CANAVAGGIO Jeannine modification le 13 Septembre 2010 Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh en fonction le 05 Juin 2000 Vice président et administrateur : NIANG Amar modification le 05 Juin 2000 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 20 Février 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 24 Octobre 2006 Administrateur : DIAGNE Alioune en fonction le 30 Avril 2004 Administrateur : ENNESSER Michel en fonction le 13 Septembre 2010 Administrateur : ALEXANDRE Patrick en fonction le 13 Septembre 2010 Administrateur : MURACCIOLE Pierre en fonction le 13 Septembre 2010
Administrateur : CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR représenté par COLIN Jean-François modification le 11 Avril 2012 Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh en fonction le 05 Juin 2000 Vice président et administrateur : NIANG Amar modification le 05 Juin 2000 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 20 Février 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES modification le 24 Octobre 2006 Administrateur : DIAGNE Alioune en fonction le 30 Avril 2004 Administrateur : ENNESSER Michel en fonction le 13 Septembre 2010 Président directeur général et administrateur : ALEXANDRE Patrick modification le 21 Septembre 2010 Administrateur : MURACCIOLE Pierre en fonction le 13 Septembre 2010
Administrateur : CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR représenté par COLIN Jean-François modification le 11 Avril 2012 Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh en fonction le 05 Juin 2000 Vice-président Administrateur : NIANG Amar modification le 05 Juin 2000 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 20 Février 2004 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 24 Octobre 2006 Administrateur : DIAGNE Alioune en fonction le 30 Avril 2004 Administrateur : ALEXANDRE Patrick modification le 30 Juillet 2013 Administrateur : HASDENTEUFEL Denis, Joseph en fonction le 30 Juillet 2013 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : EMEYRIAT Michel, Albert en fonction le 30 Juillet 2013
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : FRANTZ Alexis ; Administrateur : ALEXANDRE Patrick ; Administrateur, Vice-président : NIANG Amar ; Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh ; Administrateur : CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS SERVAIRCOLIN Jean-François ; Administrateur : DIAGNE Alioune ; Administrateur : HASDENTEUFEL Denis, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : FRANTZ Alexis ; Administrateur, Vice-président : NIANG Amar ; Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh ; Administrateur : COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)DUPERRIN Bruno ; Administrateur : CROS Jean, Claude ; Administrateur : GAUTHIER Christian ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION - PARGEST SANIANG Mansour ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : FRANTZ Alexis ; Administrateur, Vice-président : NIANG Amar ; Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh ; Administrateur : COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)ALEXANDRE Patrick ; Administrateur : CROS Jean, Claude ; Administrateur : GAUTHIER Christian ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION - PARGEST SANIANG Mansour ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : FRANTZ Alexis ; Administrateur, Vice-président : NIANG Amar ; Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickh ; Administrateur : COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)ALEXANDRE Patrick ; Administrateur : CROS Jean, Claude ; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION - PARGEST SANIANG Mansour ; Administrateur : VATEL Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : FRANTZ Alexisà; Administrateur, Vice-président : NIANG Amarà; Administrateur : M'BAKE KEBE Cheickhà; Administrateur : COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)ALEXANDRE Patrickà; Administrateur : CROS Jean, Claudeà; Administrateur : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION - PARGEST SANIANG Mansourà; Administrateur : MUDERS Alainà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT