M Ian MATTINGLY
Président de ACTIVISION BLIZZARD FRANCE
M Ian MATTINGLY a 53 ans ( naissance en 1969), est Président de la société ACTIVISION BLIZZARD FRANCE
M Ian MATTINGLY peut être contacté au siège de la société ACTIVISION BLIZZARD FRANCE par courrier à l'adresse ACTIVISION BLIZZARD FRANCE VIVENDI GAMES MOBILE 155 159 159 RUE ANATOLE FRANCE CS 30124 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 46Â 01Â 48Â 00
La société ACTIVISION BLIZZARD FRANCE est principalement dirigée par M Ian MATTINGLY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4651Z (Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels), les activités sont :
- Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- le commerce de gros de logiciels
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de composants électroniques (cf46.52Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) (cf46.66Z)
La société ACTIVISION BLIZZARD FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/05/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40029956600077.
- M Ian MATTINGLY, Président (1969) depuis le 29 juillet 2015
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 29 juillet 2015
- M Michael SPORTOUCH, Directeur général (1969) depuis le 19 août 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ACTIVISION BLIZZARD FRANCE est de 54 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruce HACK, Administrateur (1949) du 15 juin 2004 au 22 août 2006
- M Christophe RAMBOZ, Directeur général (1952) du 27 avril 2004 au 28 octobre 2008
- M David NEICHEL, Directeur général (1970) du 30 avril 2011 au 19 août 2015
- M Frederic CREPIN, Administrateur (1969) du 28 octobre 2008 au 10 mars 2009
- M Jean GROLLEMUND, Président du conseil d`administration (1944) du 14 septembre 2004 au 10 mars 2009
- M Jean LEVY, Administrateur (1955) du 27 avril 2004 au 15 juin 2004
- M Jean-Claude GHINOZZI, Président (1963) du 10 mars 2009 au 30 avril 2011
- M Kenneth CRON, Administrateur (1956) du 27 avril 2004 au 15 juin 2004
- M Laurent MAIROT, Administrateur (1968) du 13 septembre 2005 au 17 mars 2009
- M Olivier DE ROQUEMAUREL, Administrateur (1967) du 22 août 2006 au 09 mai 2007
- M Rene PENISSON, Administrateur (1942) du 15 juin 2004 au 28 octobre 2008
- M Thibaud DE SAINT QUENTIN, Président (1959) du 30 avril 2011 au 29 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 juillet 2015
- EDUCATION MANAGEMENT, Administrateur du 27 avril 2004 au 15 juin 2004
- HAVAS SA, Administrateur du 27 avril 2004 au 15 juin 2004
- SEJER, Administrateur du 27 avril 2004 au 15 juin 2004
- VIVENDI UNIVERSAL EDUCATION FRANCE SA, Administrateur du 27 avril 2004 au 15 juin 2004
- VIVENDI UNIVERSAL HEALTH, Administrateur du 27 avril 2004 au 15 juin 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ACTIVISION BLIZZARD FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | ACTIVISION BLIZZARD FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 400299566 | |
Numéro interne du siège | 00077 | |
Adresse | 155 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 29 août 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 09 mars 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 158 745 000,00 | |
Résultat net | 3 308 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité principale de l'entreprise | 4651Z : Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | |
Activité principale | 4651Z | |
Première activité | 4651Z | |
Deuxième activité | 9511Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info | |
Principal | grossiste en équipement informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 721 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 387 000 |
Immobilisation corporelle | 332 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 82 256 000 |
Stock | 3 497 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 61 584 000 |
Placement | 17 170 000 |
Total Actif | 84 977 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 20 874 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 10 823 000 |
Dette | 53 280 000 |
Total Passif | 84 977 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 158 745 000 |
Produit d'exploitation | 167 501 000 |
Charge d'exploitation | 163 004 000 |
Résultat d'exploitation | 4 497 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 147 000 |
Résultat financier | -137 000 |
Résultat courrant | 4 360 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 42 000 |
Résultat exceptionnel | -32 000 |
Résultat net | 3 308 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40029956600077 | ACTIVISION BLIZZARD FRANCE VIVENDI GAMES MOBILE 155 159 159 RUE ANATOLE FRANCE CS 30124 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes suppléant : PETIET Maxime. Président du conseil d'administration et directeur général : GROLLEMUND Jean Francois modification le 16 Octobre 2006. Administrateur : MAIROT Laurent. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Administrateur : CREPIN Frédéric en fonction le 26 Septembre 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : PETIET Maxime. Administrateur : MAIROT Laurent. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Directeur général : GHINOZZI Jean-Claude en fonction le 18 Février 2009. Administrateur : TANN Jason, Edward en fonction le 18 Février 2009. Président du conseil d'administration et administrateur : KOMAS Jay, Stephen en fonction le 18 Février 2009. Administrateur : HEPWORTH Peter, Hamby en fonction le 18 Février 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Directeur général : GHINOZZI Jean-Claude en fonction le 18 Février 2009. Administrateur : TANN Jason, Edward en fonction le 18 Février 2009. Président du conseil d'administration et administrateur : KOMAS Jay, Stephen en fonction le 18 Février 2009. Administrateur : HEPWORTH Peter, Hamby en fonction le 18 Février 2009. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Mars 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Président : GHINOZZI Jean-Claude modification le 03 Mars 2009. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Mars 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Mars 2009 Directeur général : NEICHEL David en fonction le 28 Avril 2011 Président : DE SAINT QUENTIN Thibaud en fonction le 28 Avril 2011
Directeur général : NEICHEL David en fonction le 28 Avril 2011 Président : DE SAINT QUENTIN Thibaud en fonction le 28 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 17 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 17 Janvier 2014
Directeur général : NEICHEL David en fonction le 28 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 17 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 17 Janvier 2014 Président : MATTINGLY Ian Dennis en fonction le 27 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 17 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 17 Janvier 2014 Président : MATTINGLY Ian Dennis en fonction le 27 Juillet 2015 Directeur général : SPORTOUCH Michael en fonction le 17 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 17 Janvier 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 17 Janvier 2014 ; Président : MATTINGLY Ian Dennis en fonction le 27 Juillet 2015 ; Directeur général : JOSEPH Frédérique en fonction le 29 Juin 2018
Président : MATTINGLY Ian Dennis ; Directeur général : JAMMES Anne-Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président : MATTINGLY Ian Dennisà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe