MME Marie-France BILLON
Gérant de GAEC BILLON-AUPIED
MME Marie-France BILLON a 62 ans ( naissance en 1960), elle est Gérant de la société GAEC BILLON-AUPIED
MME Marie-France BILLON peut être contacté au siège de la société GAEC BILLON-AUPIED par courrier à l'adresse GAEC BILLON AUPIED LIEU DIT LA MANCHERIE 35450 MECE FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 76Â 05Â 90
La société GAEC BILLON-AUPIED est principalement dirigée par MME Marie-France BILLON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de vaches laitières ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0141Z (Ãlevage de vaches laitières), les activités sont :
- Ãlevage de vaches laitières
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Mais sont exclues les activités :
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société GAEC BILLON-AUPIED est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/03/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40046602500014.
- M Alexis BILLON, Gérant (1958) depuis le 06 mai 2015
- MME Marie-France BILLON, Gérant (1960) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GAEC BILLON-AUPIED est de 63 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexis BILLON, Gérant (1958) du 19 janvier 2005 au 06 mai 2015
- MME Jeannine BILLON, Gérant (1955) du 19 janvier 2005 au 06 mai 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAEC BILLON-AUPIED | |
Entrepreneurs individuels | GAEC BILLON-AUPIED | |
Identifiant de l'entreprise | 400466025 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | LA MANCHERIE 35450 MECE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité principale de l'entreprise | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de vaches laitières | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières | |
Principal | éleveur de vaches laitières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40046602500014 | GAEC BILLON AUPIED LIEU DIT LA MANCHERIE 35450 MECE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
Gérant : BILLON Alexis Ange André. Gérant : AUPIED Marie-France Madeleine. Associé exploitant (EARL) : BILLON Alexis Ange André. Associé exploitant (EARL) : AUPIED Marie-France Madeleine.