M David BLOT
Gérant de PIERRE PROMOTION
M David BLOT a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société PIERRE PROMOTION
M David BLOT peut être contacté au siège de la société PIERRE PROMOTION par courrier à l'adresse PIERRE PROMOTION 93 AVENUE HENRI FREVILLE 35200 RENNES FRANCE
La société PIERRE PROMOTION est principalement dirigée par M David BLOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société PIERRE PROMOTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/04/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40059481800025.
- M David BLOT, Gérant (1968) depuis le 10 février 2004
- M Thierry LE CADRE, Commissaire aux comptes titulaire (1958) depuis le 02 août 2016
- MME Sandra BLOT, Gérant (1973) depuis le 10 avril 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PIERRE PROMOTION est de 56 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean BLOT, Gérant (1945) du 10 février 2004 au 10 avril 2010
- M Jean BLOT, Gérant (1945) du 10 avril 2010 au 09 octobre 2010
- MME Sandra BLOT, Gérant (1973) du 10 février 2004 au 10 avril 2010
Dirigeants personne morale:
- CABINET LORANT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PIERRE PROMOTION | |
Entrepreneurs individuels | PIERRE PROMOTION | |
Identifiant de l'entreprise | 400594818 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 93 AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 09 mai 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 27 mars 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40059481800025 | PIERRE PROMOTION 93 AVENUE HENRI FREVILLE 35200 RENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Gérant : BLOT Jean Marie Marcel. Gérant : BLOT Sandra Denise Roselyne. Gérant : BLOT David. Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues. Commissaire aux comptes titulaire : LE CADRE Thierry. Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LORANT.
Gérant : BLOT Jean Marie Marcel Gérant : BLOT Sandra Denise Roselyne Gérant : BLOT David Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues Commissaire aux comptes titulaire : LE CADRE Thierry Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LORANT
Gérant : BLOT Sandra Denise Roselyne Gérant : BLOT David Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues Commissaire aux comptes titulaire : LE CADRE Thierry Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LORANT
Gérant : BLOT Sandra Denise Roselyne ; Gérant : BLOT David ; Commissaire aux comptes titulaire : HOUEDRY Jean-Hugues ; Commissaire aux comptes suppléant : TIMAR-SCHUBERT Laure-France