M Eric THUEL-CHASSAIGNE
Président de SUB FINANCE
M Eric THUEL-CHASSAIGNE a 52 ans ( naissance en 1970), est Président de la société SUB FINANCE
M Eric THUEL-CHASSAIGNE peut être contacté au siège de la société SUB FINANCE par courrier à l'adresse SUB FINANCE ZONE INDUSTRIELLE DE FELET 63300 THIERS FRANCE, par téléphone au 04Â 73Â 80Â 68Â 22
La société SUB FINANCE est principalement dirigée par M Eric THUEL-CHASSAIGNE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SUB FINANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/05/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40111109100013.
- M Eric THUEL-CHASSAIGNE, Président (1970) depuis le 25 mars 2015
Anciens dirigeants :
- M Bruno DESIAGE, Gérant (1974) du 06 mai 2008 au 22 août 2014
- M Gerard DESIAGE, Gérant (1940) du 19 janvier 2005 au 06 mai 2008
- M Gerard DESIAGE, Gérant (1940) du 22 août 2014 au 18 mars 2015
- M Gerard DESIAGE, Président (1940) du 18 mars 2015 au 25 mars 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SUB FINANCE | |
Entrepreneurs individuels | SUB FINANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 401111091 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | Z I DE FELET 63300 THIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 mai 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 mai 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 71 200,00 | |
Résultat net | -14 900,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 196 400 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 196 400 |
Actif circulant net | 155 300 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 55 400 |
Placement | 99 900 |
Total Actif | 351 700 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 305 900 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 45 900 |
Total Passif | 351 700 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 71 200 |
Produit d'exploitation | 71 200 |
Charge d'exploitation | 91 300 |
Résultat d'exploitation | -20 100 |
Produit financier net | 2 100 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 100 |
Résultat courrant | -18 100 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -14 900 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40111109100013 | SUB FINANCE ZONE INDUSTRIELLE DE FELET 63300 THIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : DESIAGE Gérard Commissaire aux comptes titulaire : BATAILLON Yves Commissaire aux comptes suppléant : ROCHE René
Président : THUEL-CHASSAIGNE Eric Commissaire aux comptes titulaire : BATAILLON Yves Commissaire aux comptes suppléant : ROCHE René