MME Murielle RIGAUD
Gérant de DU LAURIER
MME Murielle RIGAUD a 50 ans ( naissance en 1972), elle est Gérant de la société DU LAURIER
MME Murielle RIGAUD peut être contacté au siège de la société DU LAURIER par courrier à l'adresse DU LAURIER AU LIEU DIT LES LAURIERS 32400 ST MONT FRANCE, par téléphone au 0562696289 ou par fax au 05Â 62Â 69Â 64Â 33
La société DU LAURIER est principalement dirigée par MME Murielle RIGAUD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de la vigne ,agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0121Z (Culture de la vigne), les activités sont :
- Culture de la vigne
- la production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles
Mais sont exclues les activités :
- la production de vins (cf11.02)
La société DU LAURIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/06/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40120170200016.
- M Patrick SABATHIER, Gérant (1971) depuis le 28 avril 2016
- MME Murielle RIGAUD, Gérant (1972) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DU LAURIER est de 51 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean RIGAUD, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 27 mai 2008
- M Philippe BOUEILH, Gérant (1965) du 19 janvier 2005 au 27 mai 2008
- MME Monique JOUANDET, Gérant (1951) du 19 janvier 2005 au 27 mai 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DU LAURIER | |
Entrepreneurs individuels | DU LAURIER | |
Identifiant de l'entreprise | 401201702 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | AU LAURIER 32400 SAINT MONT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) | |
Capital social | 332 424,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mars 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité principale de l'entreprise | 0121Z : Culture de la vigne | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de la vigne | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, vigneron, viticulteur | |
Principal | viticulteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40120170200016 | DU LAURIER AU LIEU DIT LES LAURIERS 32400 ST MONT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 05 02 24 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-auch.fr.
Les greffiers sont : PAUZIES Catherine , CAILLARD Damien
Le greffe est ouvert 8 heures 30 à 12 heures / 14 heures à 16 heures 30
Gérant, Associé : RIGAUD Murielle Gérant, Associé : SABATHIER Patrick, Michel, Paul