M Lionel CLERMONT
Gérant non associé de DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE
M Lionel CLERMONT a 49 ans ( naissance en 1973), est Gérant non associé de la société DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE
M Lionel CLERMONT peut être contacté au siège de la société DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE par courrier à l'adresse DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE PAOS LA SAUSSAYE 95 RUE DU ROND D EAU 45590 ST CYR EN VAL FRANCE, par téléphone au 02Â 38Â 25Â 92Â 59 ou par fax au 02Â 38Â 25Â 06Â 15
La société DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE est principalement dirigée par M Lionel CLERMONT qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de moteurs, génératrices, transformateurs électriques ,fabricant de moteurs, fabricant de générateurs, fabricant de génératrices, fabricant de transformateurs, fabricant de générateurs électriques, fabricant de génératrices électriques, fabricant de transformateurs électriques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2711Z (Fabrication de moteurs, génératrices, transformateurs électriques), les activités sont :
- Fabrication de moteurs, génératrices, transformateurs électriques
- Cette sous-classe comprend la fabrication de tout type de moteurs et transformateurs électriques : courant alternatif, courant continu ou alternatif-continu.
- la fabrication de moteurs électriques (à l'exception des moteurs de démarrage pour moteurs à combustion interne)
- la fabrication de transformateurs électriques de distribution
- la fabrication de transformateurs pour soudure à l'arc
- la fabrication de ballasts fluorescents (transformateurs)
- la fabrication de transformateurs de sous-station pour la distribution de l'électricité
- la fabrication de régulateurs de voltage, transmission et distribution
- la fabrication de génératrices (à l'exception des alternateurs charge batterie pour moteurs à combustion interne)
- la fabrication de groupes électrogènes à moteur (à l'exception des turbines génératrices)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de transformateurs et d'interrupteurs de type composants électroniques (cf26.11Z)
- la fabrication de matériel électrique à souder et à braser (cf27.90Z)
- la fabrication d'onduleurs à semi-conducteurs, de redresseurs et de convertisseurs (cf27.90Z)
- la fabrication de turbines génératrices (cf28.11Z)
- la fabrication de moteurs de démarrage et de générateurs pour moteurs à combustion interne (cf29.31Z)
La société DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/09/1995 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40217128400043.
- M Lionel CLERMONT, Gérant non associé (1973) depuis le 02 octobre 2009
Anciens dirigeants :
- M Vincent SAUTEREAU, Gérant (1970) du 19 janvier 2005 au 01 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE | |
Sigle de l'entreprise | DEE | |
Entrepreneurs individuels | DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 402171284 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | 95 RUE DU ROND D EAU 45590 SAINT CYR EN VAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 07 septembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 621 100 000,00 | |
Résultat net | 90 400 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2711Z : Fabrication de moteurs, génératrices, transformateurs électriques | |
Activité principale de l'entreprise | 2711Z : Fabrication de moteurs, génératrices, transformateurs électriques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | |
Synonyme | fabricant de moteurs, fabricant de générateurs, fabricant de génératrices, fabricant de transformateurs, fabricant de générateurs électriques, fabricant de génératrices électriques, fabricant de transformateurs électriques | |
Principal | fabricant de moteurs électriques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 48 600 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 46 600 000 |
Immobilisation financière | 2 000 000 |
Actif circulant net | 558 900 000 |
Stock | 3 700 000 |
Avance | 0 |
Créance | 553 000 000 |
Placement | 2 200 000 |
Total Actif | 607 500 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 264 500 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 342 900 000 |
Total Passif | 607 500 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 621 100 000 |
Produit d'exploitation | 646 300 000 |
Charge d'exploitation | 525 000 000 |
Résultat d'exploitation | 121 300 000 |
Produit financier net | 3 000 000 |
Charge financière | 3 700 000 |
Résultat financier | -700 000 |
Résultat courrant | 120 600 000 |
Produit exceptionnel | 34 400 000 |
Charges exceptionnelles | 30 100 000 |
Résultat exceptionnel | 4 300 000 |
Résultat net | 90 400 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40217128400043 | DISTRIBUTION D ENERGIE ELECTRIQUE PAOS LA SAUSSAYE 95 RUE DU ROND D EAU 45590 ST CYR EN VAL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 38 78 07 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr.
Les greffiers sont : DANIEL Jacques , DANIEL Pascal , DANIEL Thierry
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 01572 Métallurgie Charente
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01159 Métallurgie Nièvre
- 01813 Métallurgie Nord Maubeuge
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00979 Métallurgie Seine Maritime Havre
- 00965 Métallurgie Var
- 02489 Métallurgie Vendée