M Ludovic BENET
Gérant de SARL BENET
M Ludovic BENET a 46 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société SARL BENET
M Ludovic BENET peut être contacté au siège de la société SARL BENET par courrier à l'adresse SARL BENET LA VALLERGUE QUARTIER DE COURTINE 375 RUE DE L AULANIERE 84000 AVIGNON FRANCE, par téléphone au 0432700100 ou par fax au 04Â 90Â 25Â 71Â 96
La société SARL BENET est principalement dirigée par M Ludovic BENET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Services des traiteurs ,traiteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5621Z (Services des traiteurs), les activités sont :
- Services des traiteurs
- la fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière
Mais sont exclues les activités :
- la préparation d'aliments périssables destinés à la revente (cf10.89Z)
- le commerce de détail d'aliments périssable (cf47)
La société SARL BENET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/02/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40293414500036.
- M Aurelien BENET, Gérant (1984) depuis le 11 février 2016
- M Ludovic BENET, Gérant (1978) depuis le 11 février 2016
- M Michel BENET, Gérant (1949) depuis le 29 juin 2004
- M Roberto BENET, Gérant (1976) depuis le 11 février 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SARL BENET est de 52 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ludovic BENET, Gérant (1978) du 08 mai 2015 au 11 février 2016
- M Michel BENET, Gérant (1949) du 04 septembre 2010 au 11 février 2016
- M Roberto BENET, Gérant (1976) du 08 mai 2015 au 11 février 2016
- MME Josefina GOMEZ CARO BENAYAS, Gérant (1953) du 04 mars 2008 au 29 mai 2010
- MME Josefina GOMEZ-CARO BENAYAS, Gérant (1953) du 29 mai 2010 au 04 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 février 2008 : BENET Michel nom d'usage : BENET Michel n'est plus gérant.. GOMEZ-CARO BENAYAS Josefina nom d'usage : GOMEZ-CARO BENAYAS Josefina devient gérant..)
- 28 mai 2015 : BENET Roberto Manuel nom d'usage : BENET devient gérant. BENET Ludovic Guy nom d'usage : BENET devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL BENET | |
Entrepreneurs individuels | SARL BENET | |
Identifiant de l'entreprise | 402934145 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 375 RUE DE L AULANIERE 84000 AVIGNON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 22 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 7 622,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 novembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 697 880,00 | |
Résultat net | -13 990,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5621Z : Services des traiteurs | |
Activité principale de l'entreprise | 5621Z : Services des traiteurs | |
Activité principale au registre des métiers | 5610CQ | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Services des traiteurs | |
Synonyme | traiteur | |
Principal | traiteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 70 219 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 69 204 |
Immobilisation financière | 1 015 |
Actif circulant net | 71 246 |
Stock | 14 109 |
Avance | 5 876 |
Créance | 50 961 |
Placement | 300 |
Total Actif | 141 464 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -26 983 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 168 445 |
Total Passif | 141 464 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 697 880 |
Produit d'exploitation | 701 743 |
Charge d'exploitation | 710 539 |
Résultat d'exploitation | -8 796 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 6 362 |
Résultat financier | -6 362 |
Résultat courrant | -15 158 |
Produit exceptionnel | 1 818 |
Charges exceptionnelles | 650 |
Résultat exceptionnel | 1 168 |
Résultat net | -13 990 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40293414500036 | SARL BENET LA VALLERGUE QUARTIER DE COURTINE 375 RUE DE L AULANIERE 84000 AVIGNON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01267 Pâtisserie
- 01266 Restauration de collectivités
- 01501 Restauration rapide
BENET Michel nom d'usage : BENET Michel n'est plus gérant.. GOMEZ-CARO BENAYAS Josefina nom d'usage : GOMEZ-CARO BENAYAS Josefina devient gérant..
BENET Roberto Manuel nom d'usage : BENET devient gérant. BENET Ludovic Guy nom d'usage : BENET devient gérant.
Préparation et vente au détail et demi-gros de plats cuisines à emporter, d'organisation et réception et de stockage de location de matériel
Gérant : BENET Aurélien ; Gérant : BENET Michel ; Gérant : BENET Roberto