M Edouard SATTLER
Administrateur de GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES
M Edouard SATTLER a 60 ans ( naissance en 1962), est Administrateur de la société GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES
M Edouard SATTLER peut être contacté au siège de la société GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES par courrier à l'adresse GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES 10 PLACE DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE FRANCE, par téléphone au 0322733232
La société GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES est principalement dirigée par M Edouard SATTLER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7830Z (Autre mise à disposition de ressources humaines), les activités sont :
- Autre mise à disposition de ressources humaines
- Cette sous-classe comprend les activités consistant à fournir des ressources humaines au client. Les unités classées ici sont l'employeur officiel des salariés pour les questions de paie, d'impôts, ainsi qu'en matière fiscale et de ressources humaine
Mais sont exclues les activités :
- la prestation de fonctions liées aux ressources humaines, associée à la supervision ou à la gestion de l'entreprise (cfla sous-classe de l'activité économique de cette entreprise)
- la fourniture de travailleurs en vue de remplacer temporairement ou de compléter la main-d'Åuvre du client (cf78.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40308285200316.
- M Christophe VEROT, Contrôleur de gestion (1960) depuis le 10 avril 2010
- M Edouard SATTLER, Administrateur (1962) depuis le 28 juillet 2015
- M Stephane MEFFRE, Administrateur (1962) depuis le 15 janvier 2016
- M Xavier CAUCHOIS, Administrateur (1957) depuis le 28 juillet 2015
- MME Dominique MENARD, Administrateur (1965) depuis le 28 juillet 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES est de 61 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric BERTIER, Administrateur (1960) du 30 janvier 2007 au 10 avril 2010
- M Jacques LEVI, Administrateur (1959) du 02 décembre 2003 au 28 juillet 2015
- M Jean-Pierre CAROFF, Administrateur (1951) du 02 décembre 2003 au 30 janvier 2007
- M Louis-Pierre SCHNEIDER, Administrateur (1951) du 02 décembre 2003 au 30 janvier 2007
- M Philippe GARNIER, Contrôleur de gestion (1952) du 30 janvier 2007 au 10 avril 2010
- M Philippe HUREZ, Administrateur (1959) du 02 décembre 2003 au 28 juillet 2015
- M Pierre COLL, Administrateur (1954) du 02 décembre 2003 au 30 janvier 2007
- M Serge VILLEPELET, Administrateur (1953) du 02 décembre 2003 au 30 janvier 2007
- MME Anik ROESCH, Administrateur (1961) du 24 mars 2009 au 28 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
10 PL DE LA JOLIETTE
13002 MARSEILLE 2
Téléphone : 0322733232 Société
GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | GIE PRICEWATERHOUSE COOPERS SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 403082852 | |
Numéro interne du siège | 00316 | |
Adresse | 63 RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 300 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 octobre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7830Z : Autre mise à disposition de ressources humaines | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale | 8299Z | |
Première activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Ressources humaines | |
Activite | Autre mise à disposition de ressources humaines | |
Synonyme | mise à disposition de ressources humaines | |
Principal | mise à disposition de ressources humaines | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00018 Industries textiles
- 03017 Ports et manutention CCN unifiée
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05002 Statut du Mineur
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
- 00016 Transports routiers
Administrateur : HUREZ Philippe en fonction le 28 Juin 2005. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ACTUARIAT CONSEIL modification le 14 Février 2006. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS TRANSACTION SERVICES modification le 14 Février 2006. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006. Administrateur : BERTIER Eric en fonction le 17 Janvier 2007. Contrôleur de gestion : GARNIER Philippe en fonction le 17 Janvier 2007. Administrateur : LEVI Jacques modification le 20 Mars 2007. Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008.
Administrateur : HUREZ Philippe en fonction le 28 Juin 2005. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ACTUARIAT CONSEIL modification le 14 Février 2006. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006. Administrateur : BERTIER Eric en fonction le 17 Janvier 2007. Contrôleur de gestion : GARNIER Philippe en fonction le 17 Janvier 2007. Administrateur : LEVI Jacques modification le 20 Mars 2007. Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008. Membre du g. e. i. e. : LANDWELL& ASSOCIES en fonction le 31 Décembre 2008.
Administrateur : HUREZ Philippe en fonction le 28 Juin 2005. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006. Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ACTUARIAT CONSEIL modification le 14 Février 2006. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006. Contrôleur de gestion : GARNIER Philippe en fonction le 17 Janvier 2007. Administrateur : LEVI Jacques modification le 20 Mars 2007. Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008. Membre du g. e. i. e. : LANDWELL & ASSOCIES en fonction le 31 Décembre 2008. Administrateur : CHAUMARTIN Anik en fonction le 09 Mars 2009.
Administrateur : HUREZ Philippe en fonction le 28 Juin 2005 Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006 Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006 Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006 Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006 Membre du g. i. e. : PRICEWATERHOUSECOOPERS ACTUARIAT CONSEIL modification le 14 Février 2006 Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006 Administrateur : LEVI Jacques modification le 20 Mars 2007 Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008 Membre du g. e. i. e. : LANDWELL & ASSOCIES en fonction le 31 Décembre 2008 Administrateur : CHAUMARTIN Anik modification le 12 Mars 2009 Contrôleur de gestion : VEROT Christophe en fonction le 19 Janvier 2010
Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006 Membre : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006 Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008 Membre : LANDWELL & ASSOCIES en fonction le 31 Décembre 2008 Contrôleur de gestion : VEROT Christophe en fonction le 19 Janvier 2010 Membre : PWC INVESTISSEMENTS modification le 02 Mars 2010 Administrateur : MENARD Dominique en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : SATTLER Edouard en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : CAUCHOIS Xavier en fonction le 03 Janvier 2014
Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006 Membre : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006 Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008 Membre : PWC SOCIETE D'AVOCATS modification le 05 Novembre 2015 Contrôleur de gestion : VEROT Christophe en fonction le 19 Janvier 2010 Membre : PWC INVESTISSEMENTS modification le 02 Mars 2010 Administrateur : MENARD Dominique en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : SATTLER Edouard en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : CAUCHOIS Xavier en fonction le 03 Janvier 2014 Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRENEURS COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 08 Janvier 2016 Administrateur : MEFFRE Stéphane en fonction le 08 Janvier 2016
Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006 Membre : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006 Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008 Membre : PWC SOCIETE D'AVOCATS modification le 05 Novembre 2015 Contrôleur de gestion : VEROT Christophe en fonction le 19 Janvier 2010 Membre : PWC INVESTISSEMENTS modification le 02 Mars 2010 Administrateur : MENARD Dominique en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : SATTLER Edouard en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : CAUCHOIS Xavier en fonction le 03 Janvier 2014 Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRENEURS COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 08 Janvier 2016
Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006 Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006 Membre : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006 Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008 Membre : PWC SOCIETE D'AVOCATS modification le 05 Novembre 2015 Contrôleur de gestion : VEROT Christophe en fonction le 19 Janvier 2010 Membre : PWC INVESTISSEMENTS modification le 02 Mars 2010 Administrateur : MENARD Dominique en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : SATTLER Edouard en fonction le 03 Janvier 2014 Administrateur : CAUCHOIS Xavier en fonction le 03 Janvier 2014 Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes modification le 17 Mai 2016 Administrateur : MEFFRE Stéphane en fonction le 08 Janvier 2016
Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006 ; Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006 ; Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006 ; Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006 ; Membre : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006 ; Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008 ; Membre : PWC SOCIETE D'AVOCATS modification le 05 Novembre 2015 ; Contrôleur de gestion : VEROT Christophe en fonction le 19 Janvier 2010 ; Membre : PWC INVESTISSEMENTS modification le 02 Mars 2010 ; Administrateur : SATTLER Edouard en fonction le 03 Janvier 2014 ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes modification le 17 Mai 2016 ; Administrateur : MEFFRE Stéphane en fonction le 08 Janvier 2016 ; Membre : PWC SOCIETE D'AVOCATS PROFESSIONAL SERVICES en fonction le 16 Février 2018 ; Membre : PWC SUPPORT SERVICES en fonction le 16 Février 2018 ; Administrateur : LORAIN Guillaume Hugues en fonction le 16 Février 2018 ; Membre : PwC Holdings France n°2 en fonction le 16 Février 2018 ; Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCE en fonction le 16 Février 2018
Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 06 Mars 2006 ; Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY modification le 14 Février 2006 ; Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES modification le 14 Février 2006 ; Membre : PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE modification le 14 Février 2006 ; Membre : PWC AUDIT modification le 14 Février 2006 ; Contrôleur des comptes : FEIBEL Jean- Pierre en fonction le 05 Février 2008 ; Membre : PWC SOCIETE D'AVOCATS modification le 05 Novembre 2015 ; Contrôleur de gestion : VEROT Christophe en fonction le 19 Janvier 2010 ; Membre : PWC INVESTISSEMENTS modification le 02 Mars 2010 ; Administrateur : SATTLER Edouard en fonction le 03 Janvier 2014 ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes modification le 17 Mai 2016 ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PWC SOCIETE D'AVOCATS PROFESSIONAL SERVICES modification le 04 Juin 2018 ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PWC SUPPORT SERVICES modification le 04 Juin 2018 ; Administrateur : LORAIN Guillaume Hugues en fonction le 16 Février 2018 ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PwC Holdings France n°2 modification le 04 Juin 2018 ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCE modification le 04 Juin 2018 ; Administrateur : SALOME Sophie en fonction le 18 Juillet 2018
Administrateur : LORAIN Guillaume Hugues ; Administrateur : MARTEL Sophie ; Administrateur : RIBAULT Benjamin, Bernard, Nicolas ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCE ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PWC SUPPORT SERVICES ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PwC Holdings France n°2 ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes ; Contrôleur de gestion : VEROT Christophe ; Contrôleur des comptes : AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL
Administrateur : LORAIN Guillaume Hugues ; Administrateur : MARTEL Sophie ; Administrateur : RIBAULT Benjamin, Bernard, Nicolas ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCE ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PWC SUPPORT SERVICES ; Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée : PwC Holdings France n°2 ; Contrôleur de gestion : VEROT Christophe ; Contrôleur des comptes : AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL
Administrateur : MARTEL Sophieà; Administrateur : BENOIST Emmanuel, Olivier, Casimirà; Administrateur : VEZINHET Valérie, Sandrine, Nathalieà; Membre exonéré des dettes nées antérieurement àson entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCEà; Membre exonéré des dettes nées antérieurement àson entrée : PWC SUPPORT SERVICESà; Membre exonéré des dettes nées antérieurement àson entrée : PwC Holdings France nð2à; Contrôleur de gestion : VEROT Christopheà; Contrôleur des comptes : AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL
Administrateur : MARTEL Sophieà; Administrateur : BENOIST Emmanuel, Olivier, Casimirà; Administrateur : VEZINHET Valérie, Sandrine, Nathalieà; Membre exonéré des dettes nées antérieurement àson entrée : PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCEà; Membre exonéré des dettes nées antérieurement àson entrée : PWC SUPPORT SERVICESà; Membre exonéré des dettes nées antérieurement àson entrée : PwC Holdings France nð2à; Membre exonéré des dettes nées antérieurement àson entrée : PWC JURIDIQUE ET FISCALà; Contrôleur de gestion : VEROT Christopheà; Contrôleur des comptes : AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL